Entreprise : MIDI AUTO CHATEAULIN - SIREN 335 119 129
Identité
Dénomination
MIDI AUTO CHATEAULIN
SIREN (siège)
335 119 129
Date d'immatriculation au RNE
04/04/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
03/04/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Réparation, vente de véhicules automobiles et de pièces détachées, location de véhicules sans chauffeur vente de carburants.
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
RTE DE PLEYBEN 29150 CHATEAULIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAJOUMARD SEBASTIEN
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
LEFLAIVE ELISABETH
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1984
Commune de résidence
Limoges
Nom, Prénom(s)
HORY ISABELLE
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1977
Commune de résidence
Larmor-Plage
Dénomination
HOLDING MIDI AUTO
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Limoges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33511912900013
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Réparation, vente de véhicules automobiles et de pièces détachées, location de véhicules sans chauffeur vente de carburants.
Adresse
RTE DE PLEYBEN
29150 , CHATEAULIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/03/2002
Siret
33511912900021
Code APE
4511Z - Commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'activité de concessionnaire automobile : Le négoce de tous véhicules automobiles, caravanes, remorques et autres engins roulants, neufs ou d'occasion, de tous accessoires, équipement et pièces détachées s'y rapportant. La vente de tous carburants et lubrifiants ; La location et la réparation de tous véhicules automobiles.
Adresse
ZAD DE KERDANVEZ
29160 , CROZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6145
Date d'ajout
21/10/2015
Description
Par décision en date du 25/09/2015, il a été décidé que l'exercice social en cours serait clôturé exceptionnellement au 30/09/2015, l'exercice suivant ouvert le 01/10/2015, sera clos au 31/12/2016 Changement de dénomination à compter du 01/10/2015 : Ancienne : GARAGE DE CORNOUAILLE - Nouvelle : MIDI AUTO CHATEAULIN La société est réduite à un associé unique à compter du 01/10/2015 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 01/10/2015 : Partant : MSA GROUPE représentée par SCHULLER Alain Michel, Président - Nouveau : HOLDING MIDI AUTO (SACA), Président Nouveau : HORY Isabelle, Directeur général
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2961
Date d'ajout
22/05/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 15/04/2015 : partant : ALBRECH Thierry, directeur général
Numéro d'observation
3428
Date d'ajout
01/07/2013
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/04/2013 : Partant : HUET André, Commissaire aux comptes suppléant Nouveau : ALBRECH Thierry, Directeur général Nouveau : SA GRANT THORNTON SA, Commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
6281
Date d'ajout
20/11/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2012 : Partant : BLEVIN JOEL GILBERT LUCIEN MARIE, Directeur général
Numéro d'observation
2022
Date d'ajout
08/04/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 29/03/2011 : Partant : BELLEC JACQUES, Directeur général Nouveau : BLEVIN JOEL GILBERT LUCIEN MARIE, Directeur général
Numéro d'observation
3256
Date d'ajout
16/06/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/04/2009 : Partant : MUNOS Roger, Directeur général Nouveau : BELLEC JACQUES, Directeur général
Numéro d'observation
4127
Date d'ajout
01/08/2008
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 26/06/2008 : modification des adresses des commissaires aux comptes
Numéro d'observation
518
Date d'ajout
26/01/2006
Description
Changement de président ANCIEN : BREBION MICHEL - NOUVEAU : MSA GROUPE REPRESENTEE PAR SCHULLER MICHEL - CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL : ANCIEN : BREBION NEE AUDER JACQUELINE NOUVEAU : MUNOS ROGER (PV ASSEMBLEE DU 06/01/2005) Date d'effet : 06/01/2006
Numéro d'observation
3534
Date d'ajout
30/06/2004
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN TITULAIRE : STERENN SA - NOUVEAU TITULAIRE : KPMG SA - ANCIEN SUPPLEANT : FIDULOR - NOUVEAU SUPPLEANT : HUET ANDRE Date d'effet : 18/06/2004
Numéro d'observation
6075
Date d'ajout
03/12/2002
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) CROZON - 29160 - Z.A. DE KERDANVEZ LA SOCIETE PRECEDEMMENT LOCATAIRE GERANTE DU FONDS EN DEVIENT PROPRIETAIRE (ACTE SSP DU 16/10/2002) Date d'effet : 16/10/2002
Numéro d'observation
1820
Date d'ajout
10/04/2002
Description
Ouverture d'un établissement complémentaire (sauf achat ou apport) CROZON - 29160 - Z.A. DE KERDANVEZ Date d'effet : 01/03/2002
Numéro d'observation
3485
Date d'ajout
17/07/1998
Description
Changement de commissaire(s) aux comptes ANCIEN TITULAIRE : LE BRAS YVES NOUVEAU TITULAIRE : S.A. STERENN ANCIEN SUPPLEANT : DAOUDAL GEORGES NOUVEAU SUPPLEANT : SOCIETE FIDULOR (PV AGO DU 24/06/98) - A COMPTER DU 24/06/98
Numéro d'observation
4305
Date d'ajout
16/10/1992
Description
Modification de la composition du conseil d'administration CHANGEMENT D'ADMINISTRATEURS : ANCIENS : DUDILIEU HENRI ------- : DUDILIEU ANNICK ------- : DUDILIEU ISABELLE NOUVEAUX : BREBION NEE AUDER JACQUELINE -------- : GUEGNARD JEAN (PV A.G.O. DU 16/06/92) - CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL : ANCIEN : DUDILIEU HENRI NOUVEAU : BREBION NEE AUDER JACQUELINE (PV C.A. DU 16/06/92) ** DATE DEPOT : 16/10/92) - PUBLICITE : ESPACE OUEST DU 09/10/92 A COMPTER DU 16/06/92
Numéro d'observation
5309
Date d'ajout
22/11/1990
Description
Modification de la composition du conseil d'administration NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR : BREBION MICHEL (PV AGO DU 17 SEPTEMBRE 1990) - CHANGEMENT DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : ANCIEN : DUDILIEU HENRI NOUVEAU : BREBION MICHEL - CHANGEMENT DE DIRECTEUR GENERAL : ANCIEN : DUDILIEU NEE BATTISTELLA ANNICK (DEMEURE ADMINSTRATEUR) NOUVEAU : DUDILIEU HENRI (PV CA DU 17 SEPTEMBRE 1990) * DATE DEPOT : 24 OCTOBRE 1990 - PUBLICITE : LE TELEGRAMME A COMPTER DU 17 SEPTEMBRE 1990
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).