Entreprise : SCI PONROY 28 - SIREN 335 106 787
Identité
Dénomination
SCI PONROY 28
SIREN (siège)
335 106 787
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2015
Début d’activité
27/03/1986
Date de fin de la personne morale
28/12/2085
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
LOCATION D'IMMEUBLES
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
14 RUE D'ORLEANS 92200 NEUILLY-SUR-SEINE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAHIEU BERNARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Abreschviller
Nom, Prénom(s)
MAHIEU BERNARD , CHRISTIAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
Abreschviller
Dénomination
SCI GORA
Qualité
Autre
Commune de résidence
CHATEAU-PORCIEN
Dénomination
POLY-CONSEILS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
27/03/1986
Siret
33510678700039
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
LOCATION D'IMMEUBLES
Autres Activités
LOCATION D'IMMEUBLES
Adresse
14 RUE D'ORLEANS
92200 , NEUILLY-SUR-SEINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/06/1997
Siret
33510678700021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
1 RUE DU CAPITAINE OLCHANSKI
75016 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
21/03/1986
Siret
33510678700013
Code APE
702C
Adresse
28 AV CLEMENT ADER
94420 , LE PLESSIS-TREVISE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9680
Date d'ajout
29/12/2015
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).