Entreprise : SARL AUGEREAU - SIREN 335 106 456
Identité
Dénomination
SARL AUGEREAU
SIREN (siège)
335 106 456
Date d'immatriculation au RNE
29/04/1986
Dissolution
Fermeture de l'établissement - 33510645600015
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/1996
Fermeture de l'établissement - 33510645600023
- Date d'effet de la fermeture : 01/08/1998
Date de fin de la personne morale
28/04/2021
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
60979.61 EUR
Adresse du siège
2 RUE DES ECOLES 22400 PLANGUENOUAL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUGEREAU HENRI , LOUIS , ALEXANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1936
Commune de résidence
Fréhel
Nom, Prénom(s)
AUGEREAU RICHARD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1970
Commune de résidence
22
Nom, Prénom(s)
PHELIPPEAU LISE-MARIE
Nom d'usage
AUGEREAU
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1941
Commune de résidence
Fréhel
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/05/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
33510645600031
Code APE
0321Z - Aquaculture en mer
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Activité conchylicole, commercialisation directe de ses produits, l'achat-revente de tous produits de la mer et de produits accessoires
Adresse
2 RUE DES ECOLES
22400 , PLANGUENOUAL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
33510645600015
Code APE
013Z
Adresse
LD LA PORTE MORIN
22240 , FREHEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
33510645600023
Code APE
013Z
Adresse
4 RUE DU BERRY
22400 , MORIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6000
Date d'ajout
23/07/2018
Description
Radiation du RCS le 23/07/2018 avec effet au 14/05/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2048
Date d'ajout
14/03/2014
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 10/01/2014 Liquidateur : AUGEREAU Richard Le siège de la liquidation est fixé à : 2 rue des Ecoles 22400 Planguenoual Journal d'annonces légales : LE TREGOR en date du 13/03/2014
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Dinan ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Saint-Malo. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Saint-Malo décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1193
Date d'ajout
18/11/1991
Description
Départ de deux co gérants M. Serandour pierré et mme Augereau épousé Serandour Maryse à compter du 30.06.1991 - nomination d'un nouveau co gérant M. Augereau richard, né le 02.02.1970 à Saint-Brieuc, Nat.F., Domicilié à Morieux 22, à compter du 01.07.1991 - capital réduit à 400 000 F à compter du 01.07.1991 - Pv age 08.07.1991 - D.A. 18.11.1991 nè527/91
Numéro d'observation
989
Date d'ajout
10/11/1987
Description
Nomination de deux nouveaux Co-Gerants : Madame Phelippeau Lise-Marie, épouse de Monsieur Augereau Henri, née le 25.09.1941 à Charron, 17, de nationalité française, porte Morin à Fréhel 22240 - et madame Augereau Maryse épousé de Serrandour pierré, née le 13 novembre 1962 à Saint-Brieuc 22, de nationalité française, bourg de Trévron 22240 - P.V. Age du 24 juillet 1987 - dépôt actes au greffe de commerce de Dinan, le 10.10.1987 sous le nè537/87 à compter du 1er juillet 1987-
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001 : Ancien montant : 400 000.00 FRF nouveau montant : 60 979.61 Eur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CORRECTION DE L'EXTRAIT DE L'ANCIEN SIEGE PAR LE GREFFE DE DINAN LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 400 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 60 979.61 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).