Entreprise : SCANDI BOIS - SIREN 335 088 126
Identité
Dénomination
SCANDI BOIS
SIREN (siège)
335 088 126
Date d'immatriculation au RNE
26/03/1986
Date de fin de la personne morale
25/03/2036
Date de clôture
30/06
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
32000 EUR
Adresse du siège
15100 COREN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA ROZIER COREN
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
POUDEROUX PAULETTE , JEANNE , MARIE
Nom d'usage
CARTALADE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1951
Commune de résidence
Saint-Flour
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 03/11/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/03/1986
Siret
33508812600024
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
la conception, la réalisation, la commercialisa- tion de maisons à ossature bois.
Adresse
ZONE ARTISANALE
15100 , COREN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA ROZIER COREN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/03/1986
Siret
33508812600016
Code APE
1623Z - Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Activité principale
Fabrication de charpentes et d'autres menuiseries
Adresse
CAMIOLS
15100 , SAINT-FLOUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/002933
Date d'ajout
05/11/2020
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 03/11/2020 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F16/001710
Date d'ajout
08/07/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'AURILLAC en date du 05.07.2016 nommant M. ROUSTIT Serge en qualité de juge commissaire suppléant.
Numéro d'observation
F15/002939
Date d'ajout
10/12/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 10/12/2015 prononçant la conversion en liquidation judiciaire avec poursuite d'activité autorisée jusqu'au 25/12/2015. Liquidateur-judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 RUE ÉMILE DUCLAUX 15000 AURILLAC
Numéro d'observation
F15/002485
Date d'ajout
06/10/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 06/10/2015 de conversion de la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire. Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles, Mandataire judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 RUE ÉMILE DUCLAUX 15000 AURILLAC, Administrateur judiciaire : SELARL GLADEL 8 RUE BEAUMARCHAIS 63038 CLERMONT-FERRAND mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/03/2015
Numéro d'observation
F15/001318
Date d'ajout
06/05/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 05/05/2015 prolongeant la période d'observation pour une durée de six mois et autorisant la poursuite de l'activité jusqu'au 18/11/2015.
Numéro d'observation
F14/002402
Date d'ajout
19/11/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce d'Aurillac en date du 18/11/2014 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur LE MANAC'H Gilles, , Mandataire Judiciaire : Maître PETAVY Jean-François 6 RUE ÉMILE DUCLAUX 15000 AURILLAC
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/06/2010
Description
Transfert de siège dans le ressort : Transfert du siège social de Camiols à la ZA du Rozier Coren 15100 SAINT FLOUR, à/c du 30.03.2010
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
26/03/1986
Description
Historique des observations RCS : JOURNAL DE CONSTITUTION : LA DEPECHE D'AUVERGNE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).