Entreprise : CHEVAL PAYSAGES MONTELIMAR - SIREN 335 060 869
Identité
Dénomination
CHEVAL PAYSAGES MONTELIMAR
SIREN (siège)
335 060 869
Date d'immatriculation au RNE
28/03/1986
Date de fin de la personne morale
04/09/2085
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Artisanale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
1418 RTE NATIONALE 7 26780 CHATEAUNEUF-DU-RHONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
THEZIER MICHEL , CHRISTIAN , HENRI
Qualité
Directeur général délégué
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1980
Commune de résidence
Jaillans
Nom, Prénom(s)
ESPIC GILLES , MICHEL
Nom d'usage
ESPIC
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1968
Commune de résidence
MALATAVERNE
Nom, Prénom(s)
ESPIC MURIEL , COLETTE
Nom d'usage
AUGIER
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
CHATEAUNEUF DU RHONE
Dénomination
HORSA
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Alixan
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33506086900013
Nom commercial
CHEVAL PAYSAGES
Enseigne
LES JARDINS DU SOLEIL LEVANT
Code APE
8130Z - Services d'aménagement paysager
Code APRM
4312BA - Terrassements
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
Aménagement, installations et entretien parcs et jardins.
Code APRM
4312BA - Terrassements
Code APRM
4312BA - Terrassements
Adresse
1418 RTE NATIONALE 7
26780 , CHATEAUNEUF-DU-RHONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, la compétence commerciale du tribunal de grande instance de Valence a été supprimée au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans Sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F02/002499
Date d'ajout
22/11/2002
Description
SUIVANT P.V D'ASSEMBLEE GENERALE EN DATE DU 29.06.2002: AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL ANCIENNE MENTION: 8000 EUROS NOUVELLE MENTION: 40.000 EUROS MODIFICATION DE LA FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE ANCIENNE MENTION: SARL NOUVELLE MENTION: SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE NOMINATION D'UN PRESIDENT ET D'UN DIRECTEUR GENERAL PRESIDENT: M. GILLES ESPIC DIRECTEUR GENERAL: MME FRANCOISE ESPIC NOMINATION DES COMMISSAIRES AUX COMPTES TITULAIRE ET SUPPLEANT COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE: SARL REBOUL J. REPRESENTEE PAR MME MARIE FEUILLET COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT: CABINET GUIGARD-VEYRET EFFET AU 29.06.2002 DEPOT D'ACTE Nø1522 DU 22.11.2002 JOURNAL PUBLICATEUR: LA TRIBUNE DU 03.10.2002
Numéro d'observation
F93/000810
Date d'ajout
18/05/1993
Description
SUIVANT PV DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 31.12.1992, EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL ANCIENNE DENOMINATION SOCIALE : MICHEL ESPIC ENTRETIEN NOUVELLE DENOMINATION SOCIALE : MICHEL ESPIC PARCS ET JARDINS A COMPTER DU 31.12.1992 SUIVANT ACTE SSP DU 31.12.1992, ENREGISTRE A MONTELIMAR, LE 15.03.1993, M MICHEL ESPIC, DEMEURANT A CHATEAUNEUF DU RHONE (26780) QUARTIER DU CONQUET, (RCS VALENCE A 682 971 924 - 68 A 192) A CONFIE A TITRE DE LOCATION GERANCE A LA SOCIETE MICHEL ESPIC PARCS ET JARDINS SARL, LA PARTIE CORRESPONDANT A L'ACTIVITE D'INSTALLATION ET PLANTATION DE PARCS ET JARDINS AINSI QUE DE VENTE DE PRODUITS DERIVES DU JARDINNAGE DE SON FONDS DE COMMERCE EXPLOITE A CHATEAUNEUF DU RHONE (26780) ROUTE NATIONALE 7 CETE LOCATION GERANCE A ETE CONSENTIE POUR UNE DUREE D'UN AN, RENOUVELABLE PAR TACITE RECONDUCTION L'ACTIVITE EXERCEE PAR LA SOCIETE A CHATEAUNEUF DU RHONE - ROUTE NATIONALE 7 (SIEGE ET ETS PRINCIPAL) EST : INSTALLATIONS, PLANTA- TIONS ET ENTRETIEN DE PARCS ET JARDINS - VENTE DE PRODUITS DERIVES DU JARDINAGE A COMPTER DU 01/01/93
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).