Entreprise : CUMA DU BAS-FOREZ - SIREN 335 039 368
Identité
(Entreprise radiée le 14/09/2022)
Dénomination
CUMA DU BAS-FOREZ
Sigle
CUMA DU BAS FOREZ
SIREN (siège)
335 039 368
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 33503936800014
- Date d'effet de la fermeture : 14/09/2022
Date de fin de la personne morale
31/12/2005
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital minimum
2683.1 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 63880 OLLIERGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MURE ROGER , MARIUS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1934
Commune de résidence
OLLIERGUES
Nom, Prénom(s)
DAUPHANT JACQUES , CHRISTIAN , ANTOINE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
OLLIERGUES
Nom, Prénom(s)
BROUSSE PATRICK , JEAN-LOUIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Commune de résidence
OLLIERGUES
Nom, Prénom(s)
OLIVIER JEAN-MARC , PAUL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1961
Commune de résidence
OLLIERGUES
Nom, Prénom(s)
ROCHETTE EVELYNE , MARIE-PIERRE
Nom d'usage
CARRET
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
OLLIERGUES
Nom, Prénom(s)
OSSEDAT DANIEL , EUGENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1955
Commune de résidence
OLLIERGUES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 14/09/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
25/02/1986
Siret
33503936800014
Enseigne
"CUMA DU BAS-FOREZ"
Code APE
5210B - Entreposage et stockage non frigorifique
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Saisonnière, travaux agricoles : Ensilage (fourniture a ses seuls associés coopérateurs et pour l'usage exclusif de leur exploitation de services nécessaires a ces exploitations).
Adresse
Mairie d'Olliergues
63880 , Olliergues - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17095
Date d'ajout
14/09/2022
Description
Radiation d'office du RCS de Clermont-Ferrand le 14/09/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6835
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Dissolution par la survenance du terme statutaire (mention d'office : article R.123-124 al. 1 4° du code de commerce)
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Thiers ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Clermont-Ferrand décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'AMBERT A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE THIERS PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 17 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 2 683.10 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CAPITAL MAXIMUM 50 000 F IL NE PEUT ETRE REDUIT AU-DESSOUS DES 3/4 DU CAPITAL LE PLUS ELEVE DEPUIS LA CONSTITUTION.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).