Entreprise : DE ST GEORGES - SIREN 335 013 793
Identité
Dénomination
DE ST GEORGES
SIREN (siège)
335 013 793
Date d'immatriculation au RNE
20/03/1986
Début d’activité
31/01/1986
Date de fin de la personne morale
19/03/2036
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Activités principales de l’objet social
Exploitation et gestion de biens agricoles
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Capital social
810053.1 EUR
Adresse du siège
1 RTE DE DIJON 21150 LUCENAY-LE-DUC FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ALAIN LAURENT
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAURENT ALAIN , ANDRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Lucenay-le-Duc
Nom, Prénom(s)
LAURENT MARINE , BERNADETTE , IRENE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1988
Commune de résidence
Arc-sur-Tille
Nom, Prénom(s)
MINOT Benjamin
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1988
Commune de résidence
Arc-sur-Tille
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
31/01/1986
Siret
33501379300021
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Agricole
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
1 RTE DE DIJON
21150 , LUCENAY-LE-DUC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MR ALAIN LAURENT
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/02/2009
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/01/1986
Siret
33501379300013
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
21150 , LUCENAY-LE-DUC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1567
Date d'ajout
20/02/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/12/2008 : Partant : LAURENT Irène Marie-Marguerite, Gérant(e) Nouveau : LAURENT Alain, André, Gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 5 313 600.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 810 053.10 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).