Entreprise : SAEM REMONTEES MECANIQUES DE BELLEVAUX - SIREN 334 979 580
Identité
Dénomination
SAEM REMONTEES MECANIQUES DE BELLEVAUX
SIREN (siège)
334 979 580
Date d'immatriculation au RNE
08/04/1986
Date de fin de la personne morale
07/04/2085
Date de clôture
30/06
Forme juridique
Société anonyme d'économie mixte à conseil d'administration
Capital social
350632.74 EUR
Adresse du siège
MAIRIE 74470 BELLEVAUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORNIER LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1937
Nom, Prénom(s)
CORNIER REMI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1954
Nom, Prénom(s)
FAVRAT FRANCOIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1942
Commune de résidence
BELLEVAUX
Nom, Prénom(s)
FELISAZ CLAUDIUS
Qualité
Président du conseil d’administration, Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1944
Commune de résidence
BELLEVAUX
Nom, Prénom(s)
GUERIN DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
BELLEVAUX
Nom, Prénom(s)
MEYNET JOSEPH , MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
BELLEVAUX
Nom, Prénom(s)
MONNET FERNAND
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1926
Commune de résidence
BELLEVAUX
Nom, Prénom(s)
MOUROT LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1918
Commune de résidence
ANNECY
Nom, Prénom(s)
PASQUIER DENIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1948
Nom, Prénom(s)
PUNTEL BRUNO
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
ANNECY
Nom, Prénom(s)
REY PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Nom, Prénom(s)
REY LAURENT
Qualité
Vice-Président, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1956
Dénomination
BANQUE MARIN, ET GIANOLA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
THONON LES BAINS
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
33497958000019
Code APE
602C
Origine du fonds
Création
Activité principale
INSTALLATION, EXPLOITATION, ET GESTION DE REMONTEES MECANIQUES ETUDE, ET REALISATION DE TOUS PROJETS CONCERNANT LE DEVELOPPEMENT SPORTIF, ET TOURISTIQUE
Adresse
MAIRIE
74470 , BELLEVAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Thonon-les-Bains. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Thonon-les-bains décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1571
Date d'ajout
30/03/1995
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire après exécution du plan de continuation TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS, JUGEMENT DU 22.01.93 CLOTURE DE LA PROCEDURE DU PLAN DE REDRESSEMENT DU 02.03.90, LEDIT PLAN AYANT ETE EXECUTE Date d'effet : 22/01/1993
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/12/1989
Description
(Ouverture d'une procédure de) Redressement judiciaire procédure simplifiée TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE THONON LES BAINS, JUGEMENT DU 08.12.89 PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME SIMPLIFIE) DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 01.07.89 ADMINISTRATEUR : MAITRE MEYNET REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE BELLUARD ***** T.G.I., THONON LES BAINS, JUGEMENT DU 19.01.90 AUTORISE LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 02.03.90 ***** T.G.I., THONON LES BAINS, JUGEMENT DU 02.03.90 ADOPTION DU PLAN DE REDRESSEMENT, PAR LA CESSION DESIGNE MAITRE MEYNET, ADMINISTRATEUR, EN QUALITE DE COMMISSAIRE CHARGE A L'EXECUTION DU PLAN DE REDRESSEMENT REPRESENTANT DES CREANCIERS : MAITRE CHATEL-LOUROZ Date d'effet : 08/12/1989
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 300 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 350 632.74 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE ANONYME D'ECONOMIE MIXTE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).