Entreprise : ELECTRO CASH - SIREN 334 911 476
Identité
(Entreprise radiée le 29/11/2017)
Dénomination
ELECTRO CASH
SIREN (siège)
334 911 476
Date d'immatriculation au RNE
01/01/1986
Fermeture de l'établissement - 33491147600011
- Date d'effet de la fermeture : 15/09/2017
Date de fin de la personne morale
31/12/2035
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Artisanale règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622 EUR
Adresse du siège
73 RUE LEON JOUHAUX 47500 FUMEL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADALBERT BRIGITTE
Nom d'usage
GARCIA
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1957
Commune de résidence
Montayral
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33491147600011
Enseigne
ELECTRO CASH
Code APE
4754Z - Commerce de détail d'appareils électroménagers en magasin spécialisé
Code APRM
9521ZZ - Réparation de produits électroniques grand public
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
REPARATION RADIO HI FI TELEVISION VIDEO
Code APRM
9521ZZ - Réparation de produits électroniques grand public
Code APRM
9521ZZ - Réparation de produits électroniques grand public
Adresse
73 RUE LEON JOUHAUX
47500 , FUMEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7450
Date d'ajout
29/11/2017
Description
Radiation du RCS le 29/11/2017 avec effet au 30/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6079
Date d'ajout
04/10/2017
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 15/09/2017 Liquidateur : GARCIA Brigitte Le siège de la liquidation est fixé à : 73 rue Léon Jouhaux 47500 Fumel Journal d'annonces légales : LA VIE ECONOMIQUE en date du 27/09/2017 Mise en sommeil de la société à compter du 15/09/2017
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
1253
Date d'ajout
10/08/2006
Description
Modification relative aux personnes dirigeants et non dirigeantes à compter du 01/07/2006 : Partant : de Oliveira Patrice, co gérant nouveau : Garcia Miguel Angel, co gérant courrier français du 14.07.06
Numéro d'observation
2249
Date d'ajout
24/12/2002
Description
L'assemblée générale mixte en date du 29.09.2002 a décidé d'approuver la conversion du capital social en euros pour le porter de 50 000 francs à 7 622 Euros Date d'effet : 29/09/2002
Numéro d'observation
1076
Date d'ajout
19/07/2002
Description
Suivant acte reçu par maître Zappa en date du 25.04.2002, il a été mis fin au contrat de location gérance. La société suivant ce même acte a acquis le fonds de commerce de vente détail d'appareils électro-ménagers, radio, télévision, meubles de cuisine moyennant le prix de 45 735 euros, à Monsieur Zoubir Dit Jean-Claude Bakri (Rcs 916-770-878) centre commercial 47500 Montayral. Les oppositions seront reçues à l'étude de maître Zappa place Léo Lagrange 47500 Fumel l'assemblée générale mixte en date du 31.03.2002 a décidé la nomination de madame Adalbert Brigitte épouse Garcia et de Monsieur de Oliveira Patrice en qualité de Co-Gerants, en remplacement de Monsieur Bakri Zoubir dit Jean-Claude démissionnaire le courrier français du 21.06.2002 Date d'effet : 01/04/2002
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).