Entreprise : SCI DE L AVENUE - SIREN 334 896 412
Identité
Dénomination
SCI DE L AVENUE
SIREN (siège)
334 896 412
Date d'immatriculation au RNE
04/05/1988
Début d’activité
25/08/2022
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
L'acquisition,la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
11 RUE DES COQUELICOTS 14400 SAINT-VIGOR-LE-GRAND FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ADDE AMELIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Nom, Prénom(s)
ADDE MARGOT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1990
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
ADDE JEAN- , BAPTISTE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1986
Commune de résidence
Ablon
Nom, Prénom(s)
ADDE LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1961
Commune de résidence
Sully
Nom, Prénom(s)
ADDE RENAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Magny-les-Hameaux
Nom, Prénom(s)
ADDE MARIE
Nom d'usage
BROOS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1964
Commune de résidence
Caen
Nom, Prénom(s)
LEMAGNEN JANINE
Nom d'usage
ADDE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1956
Commune de résidence
Saint-Vigor-le-Grand
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/08/2022
Siret
33489641200056
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition,la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Autres Activités
L'acquisition,la propriété, l'administration et l'exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles
Adresse
11 RUE DES COQUELICOTS
14400 , SAINT-VIGOR-LE-GRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/04/2006
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
10/02/1988
Siret
33489641200023
Code APE
702C
Adresse
2 RUE SAINT-EXUPERY
14400 , SAINT-VIGOR-LE-GRAND - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/11/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/04/2006
Siret
33489641200031
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 IMP DES CAPUCINS
14400 , BAYEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/08/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/11/2014
Siret
33489641200049
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
79 RUE SAINT LOUP
14400 , BAYEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Bayeux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Caen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
530
Date d'ajout
01/06/2006
Description
Transfert du siège social Transfert de siège social : ancienne mention, siège à 14400 SAINT VIGOR LE GRAND, 2 rue Saint Exupéry ; nouvelle mention, siège à 14400 BAYEUX, 19 Impasse des Capucins. Gérant et associé : ADDE Auguste demeurant anciennement à 14400 ST VIGOR LE GRAND, 2 rue Saint Exupéry et actuellement à 14400 BAYEUX, 19 impasse des Capucins. Associés : ADDE Laurent, ADDE Marie, ADDE Renaud, ADDE Amélie. Date d'effet : 15/04/2006
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Transfert du siège sans exploitation d'établissement
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
SOCIETE DONT LE SIEGE ETAIT ANTERIEUREMENT DANS LE RESSORT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CAEN (86 D 15) ---------- La conversion du montant du capital des francs en euros a été effectuée d'office par le greffe en application du décret n° 2001-474 du 30 Mai 2001 : - Ancien montant : 10 000.00 FRF - Nouveau montant : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).