Entreprise : SCI DE LA BASTE - SIREN 334 884 343
Identité
(Entreprise radiée le 15/03/2018)
Dénomination
SCI DE LA BASTE
SIREN (siège)
334 884 343
Date d'immatriculation au RNE
01/04/1986
Date de fin de la personne morale
31/03/2016
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
11 ALL DES CHATAIGNIERS 77000 VAUX-LE-PENIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
EON YANNICK , ANDRE , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Nom, Prénom(s)
LAJAUNIE THIERRY , PIERRE , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Vaux-le-Pénil
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/09/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
13/02/1986
Siret
33488434300016
Adresse
29 B RUE DE LA BASTE
77000 , VAUX-LE-PENIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/1986
Siret
33488434300032
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACQUISITION PROPRIETE ADMINIS- TRATION ET EXPLOITATION DE TOUS BIENS IMMOBILIERS
Adresse
11 ALL 11 Allée des Châtaigniers
77000 , Vaux-le-Pénil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
18/09/1992
Siret
33488434300024
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
70 BD ARISTIDE BRIAND
77000 , MELUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
85788
Date d'ajout
15/03/2018
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 21/12/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/04/1986
Description
Historique des observations depuis le 01/04/1986 : PUBLICITE STATUTS: LE MONITEUR DE S.& M.-
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).