Entreprise : POLE POSITION - SIREN 334 872 272
Identité
Dénomination
POLE POSITION
SIREN (siège)
334 872 272
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1986
Début d’activité
15/07/1997
Date de fin de la personne morale
02/03/2076
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Libérale non règlementée
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Autres activités récréatives et de loisirs
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Capital social
80000 EUR
Adresse du siège
MORNAY 23220 BONNAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PETIT PIERRE-PAUL-DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1957
Commune de résidence
Ahun
Nom, Prénom(s)
SUDRON SYLVIE , CATHERINE
Nom d'usage
PETIT
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1965
Commune de résidence
Ahun
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/07/1997
Siret
33487227200037
Code APE
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Autres activités récréatives et de loisirs
Adresse
MORNAY
23220 , BONNAT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/08/1991
Siret
33487227200029
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
RUE FIACRE
23150 , AHUN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
740
Date d'ajout
21/04/2013
Description
Transfert du siège social à compter du 31/12/2012 : Ancienne adresse : rue Fiacre 23150 Ahun -Nouvelle adresse : Ld Mornay 23220 Bonnat est également établissement principal
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1591
Date d'ajout
28/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2009 : Partant : LEYRIS Christine, Commissaire aux comptes suppléant Partant : ANDRON Daniel, Commissaire aux comptes titulaire
Numéro d'observation
311
Date d'ajout
28/02/2001
Description
TRANSFORMATION DE LA SOCIETE ANONYME EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE ANCIEN PCA : MR PETIT PIERRE ANCIEN DIRECTEUR GENERAL ET ADMINISTRATEUR : MME PETIT SYLVIE NOUVEAU PRESIDENT : MR PETIT PIERRE NOUVEAU DIRECTEUR GENERAL : MME PETIT SYLVIE A COMPTER DU 18 DECEMBRE 2000
Numéro d'observation
1054
Date d'ajout
18/09/2000
Description
CAPITAL PORTE DE 250.000 FRS A 80.000 EUROS A COMPTER DU 30 JUIN 2000
Numéro d'observation
1227
Date d'ajout
21/10/1998
Description
'L'ETABLISSEMENT SIS A "MORNAY" 23220 BONNAT DEVIENT ETABLISSEMENT PRINCIPAL ET SEUL EXPLOITE EXTENSION DE L'OBJET SOCIAL A : EXPLOITATION DE BARS, HOTELS, RESTAURANTS ACHAT DE LA LICENCE 4 DE LA SARL "LE BEL AIR" - RCS GUERET B 377 747 183 MONTANT : 23.000 FRS JOUNAL: NEANT OPPOSITIONS : NEANT AJOUTE L'ACTIVITE DE DEBIT DE BOISSONS (LICENCE 4) ET RESTAURANT A COMPTER DU 30 JUIN 1998
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).