Entreprise : GARAGE MEUNIER-SARRY - SIREN 334 849 858
Identité
Dénomination
GARAGE MEUNIER-SARRY
SIREN (siège)
334 849 858
Date d'immatriculation au RNE
06/03/1986
Date de fin de la personne morale
05/03/2046
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
914.69 EUR
Adresse du siège
PONTEIX 63970 AYDAT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MEUNIER CHRISTIAN
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
ST AMANT TALLENDE
Nom, Prénom(s)
SARRY THIERRY
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1965
Commune de résidence
ST AMANT TALLENDE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
23/01/1986
Siret
33484985800017
Enseigne
GARAGE MEUNIER SARRY
Code APE
501Z
Origine du fonds
Création
Activité principale
Réparation de véhicules automobiles, de motocycles, cycles et véhicules divers, et notamment tous travaux de mécanique tôlerie et peinture ; Vente de véhicules de motocycles pièces détachées d'accessoires.
Adresse
Ponteix
63970 , Aydat - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5523
Date d'ajout
25/04/2019
Description
Radiation du RCS le 25/04/2019 avec effet au 25/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3206
Date d'ajout
25/07/1997
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 11/07/97 DESIGNE ME JEAN FRANCOIS PETAVY 29 BD BERTHELOT A CHAMALIERE AUX FONCTIONS DE LIQUIDATEUR AMIABLE EN REMPLACEMENT DE ME GARREL
Numéro d'observation
3205
Date d'ajout
25/07/1997
Description
REGULARISATION : ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND EN DATE DU 20.02.97 - DESIGNE ME GARREL 29 BD BERTHELOT A CHAMALIERES EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SNC GARAGE MEUNIER SARRY EN REMPLACEMENT DE ME COLLET
Numéro d'observation
4527
Date d'ajout
08/11/1988
Description
PAR ORDONNANCE DE REFERE DU 22 SEPTEMBRE 1987, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT FERRAND A DESIGNE ME PIERRE COLLET, 4 RUE SAVARON A CLERMONT FERRAND, EN QUALITE DE LIQUIDATEUR DE LA SNC MEUNIER SARRY. IL POURRA DETERMINER LES DROITS DE CHACUN DES ASSOCIES ET EFFECTUER TOUS LES ACTES QUI PERMETTRONT D'ABOUTIR A LA DISSOLUTION DE LA SOCIETE, NOTAMMENT PROCEDER A LA TENUE D'UNE ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DESTINEE A SE PRONONCER SUR LA DISSOLUTION ANTICIPEE DE LA SOCIETE A COMPTER DU 22/09/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 6 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 914.69 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).