Entreprise : MULTIOCEAN SARL - SIREN 334 849 031
Identité
Dénomination
MULTIOCEAN SARL
SIREN (siège)
334 849 031
Date d'immatriculation au RNE
03/03/1986
Début d’activité
01/03/1986
Date de fin de la personne morale
02/03/2081
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Exploitation de l'école de voile du Fogeo - réparation et gardiennage de bateaux de plaisance
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Capital social
50000 EUR
Adresse du siège
ZAC DU REDO 56640 ARZON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUILLON STEPHANE , LUC
Nom d'usage
BOUILLON
Qualité
Président de SAS
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1962
Commune de résidence
SARZEAU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
33484903100029
Code APE
9311Z - Gestion d'installations sportives
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Exploitation de l'école de voile du Fogeo - réparation et gardiennage de bateaux de plaisance
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Autres Activités
REPARATION BATEAUX DE PLAISANCE
Code APRM
3012ZZ - Construction de bateaux de plaisance
Adresse
ZAC DU REDO
56640 , ARZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/03/1986
Siret
33484903100011
Code APE
926A
Adresse
LD LES FONTAINES TUMIAC
56640 , ARZON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4503
Date d'ajout
01/10/2009
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 27/06/2009 : Partant : DUMOUCEL Herve René François-Marie, Commissaire aux comptes titulaire Partant : MALLET Denis, Commissaire aux comptes suppléant
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).