Entreprise : SERIC - SIREN 334 847 779
Identité
Dénomination
SERIC
SIREN (siège)
334 847 779
Date d'immatriculation au RNE
02/01/1985
Date de fin de la personne morale
23/03/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
RUE DU GENERAL DE RASCAS 57220 BOULAY-MOSELLE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FONTAINE MAURICE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1920
Commune de résidence
CONDETTE
Nom, Prénom(s)
LORRAIN DIDIER
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1954
Commune de résidence
METZ
Nom, Prénom(s)
RIVET CHRISTIAN
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1944
Commune de résidence
57157 MARLY
Nom, Prénom(s)
RIVET FREDERIC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1968
Commune de résidence
57157 MARLY
Nom, Prénom(s)
VALLET FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1952
Commune de résidence
NANCY
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/01/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1985
Siret
33484777900025
Code APE
2403
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE REALISATION FABRICATION ET INSTALLATION D'ENSEMBLES INDUSTRIELS THERMIQUES OU AEROLIQUES CHAUDRONNES LE TRAITEMENT DES SURFACES DES INSTALLATIONS CONCERNEES
Code APRM
2521ZZ - Fabrication de radiateurs et de chaudières pour le chauffage central
Adresse
RUE DU GENERAL DE RASCAS
57220 , BOULAY-MOSELLE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 18 01 89 : JUGEMENT DU TGI METZ EN DATE DU 04 01 89 OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 04 07 87 DESIGNE EN QUALITE DE JUGE COMMISSAIRE MR LOUIS KIMMEL, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE ME PATRICK LORBAT 133 ROUTE DE LORRY A METZ EN QUALITE DE REPRESENTANT DES CREANCIERS ME JEAN MARC NOEL 13 RUE DE MERIC A METZ MODIFICATION D'OFFICE DU 23 MARS 1989 : JUGEMENT DU TGI METZ DU 1ER MARS 1989 PRONONCE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE MAINTIENT LA DATE DE ESSATION DES PAIEMENTS AU 4 JUILLET 1987 MR KIMMEL JUGE COMMISSAIRE ME JM NOEL 13 RUE DE MERIC A METZ LIQUIDATEUR LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 2 000 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 304 898.03 EUR
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).