Entreprise : ISO ENTREPRISES - SIREN 334 837 556
Identité
Dénomination
ISO ENTREPRISES
SIREN (siège)
334 837 556
Date d'immatriculation au RNE
27/02/1986
Date de fin de la personne morale
26/02/2085
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
141015.34 EUR
Adresse du siège
VOIE DE LA GUY 91160 BALLAINVILLIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECAILLE JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1938
Commune de résidence
Calais
Nom, Prénom(s)
MR MORIN JEAN PIERRE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général, Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Calais
Nom, Prénom(s)
SAUVAGE EUGENE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Boulogne-sur-Mer
Dénomination
CNEI
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Calais
Dénomination
IE HOLDING INTER ENTREPRISES SA
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Calais
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
18/12/1985
Siret
33483755600011
Code APE
452K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Commerce de fabrication venté et pose de tous produits d'isolation D'' étanchéité et de toutes matières premières matériels ou matériaux se rapportant au Batimeent appartenant à la Ste Isoletanche sa
Adresse
VOIE DE LA GUY
91160 , Ballainvilliers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1991
Siret
33483755600037
Enseigne
COBANOR
Code APE
452K
Origine du fonds
Création
Activité principale
Tous produits d'isolation La fabrication, la vente et la pose de tous produits d'isolation, d'étanchéité et de toutes matières premières, matériels ou matériaux se rapportant au batiment
Adresse
341 RUE LEPINOY
59230 , SAINT-AMAND-LES-EAUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
17195
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
25/05/1998
Description
Jugement du tribunal de commerce de Calais en date du 30 04 1998 a décidé que l'insuffisance d'actif de la personne morale sera supportée par Mr jean pierre Morin Pdg de la sa iso entreprises siège social voie de la Guy 91160 Ballainvilliers à concurrence de 200 000 F .
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
20/05/1998
Description
Suivant jugement en date du 30 AVRIL 1998, le Trib unal de Commerce de CALAIS a condamné M. Jean- Pie rre MORIN, PDG de la SA ISO ENTREPRISE à sup- port er les dettes de ladite société à hauteur de 200.0 00 F
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
21/06/1994
Description
Suivant jugement du 15 JUIN 1994, le tribunal de C ommerce de CALAISa mis fin à la période d'observa tion et a prononcé la Liquidation judiciaire de la SA ISO ENTREPRISE dont le siège social est à BALL AINVILLIERS Voie de la Guy (91160) avec éts. secon daire à ST AMAND LES EAUX 341 Rue de l'Epinoy A au torisé néanmoins la poursuite de l'activté jusqu'a u 15 JUILLET 1994 A maintenu Me BECQUET Jean-Marie 141 Bd de Valmy 59650 VILLENEUVE D'ASCQ en qualit é d'administra- teur pour les besoins de la liquid ation et a nommé Me WIART Christian 56 rue de la P aix 62100 CALAIS représentant des créanciers en qu alité de liquida- teur.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
02/12/1993
Description
Suivant jugement du 24 NOVEMBRE 1993, le tribunal de Commerce de CALAIS a ouvert une procédure de Re dressement Judiciaire à l'égard de la SA ISO ENTRE PRISES, voie de la Guy à BALLAINVILLIERS, avec éts . secondaire à ST AMAND LES EAUX 341 rue de l'Epin oy. A fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 24 NOVEMBRE 1993 Administrateur : Me Jean-Marie BECQUET 141 Bd de Valmy à VILLENEUVE D 'ASCQ Représentant des créanciers : Me Christian W IART 56 Rue de la Paix à CALAIS
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
04/06/1991
Description
Historique : IMMATRICULATION PRINCIPALE AU TRIBUNA L DE COMMERCE DE CORBEIL ESSONNES
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).