Entreprise : GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE - SIREN 334 834 660
Identité
Dénomination
GENERAL MAINTENANCE INDUSTRIE
Sigle
GMI
SIREN (siège)
334 834 660
Date d'immatriculation au RNE
26/12/1996
Début d’activité
18/02/1986
Date de fin de la personne morale
25/12/2076
Date de clôture
31/03
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
distribution maintenance de tous produits destinés a la maintenance industrielle artisanale ou particulière.
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Capital social
304898.03 EUR
Adresse du siège
21 RUE DE L'ORGEVAL 77120 COULOMMIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LOPEZ BRUNO
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1975
Commune de résidence
Combs-la-Ville
Nom, Prénom(s)
LOPEZ DIDIER
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Grisy-Suisnes
Nom, Prénom(s)
LOPEZ FRANCOIS , GERARD
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1946
Commune de résidence
Servon
Nom, Prénom(s)
WATELLE FRANCK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1966
Commune de résidence
Fontenay-sous-Bois
Dénomination
CFC - CONSEIL FISCALITE COMPTABILITE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GALACTIC
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Coulommiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
18/02/1986
Siret
33483466000048
Code APE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
distribution maintenance de tous produits destinés a la maintenance industrielle artisanale ou particulière.
Adresse
21 RUE DE L'ORGEVAL
77120 , COULOMMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/08/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1997
Siret
33483466000030
Code APE
516K
Adresse
39 RUE BERTRAND FLORNOY
77120 , COULOMMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/08/1998
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
11/06/1990
Siret
33483466000022
Code APE
516K
Adresse
20 RUE DU GENERAL DE GAULLE
94510 , LA QUEUE-EN-BRIE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
07/03/2023
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 06/03/2023 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2022J630, désigne liquidateur Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, .
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/02/2023
Description
Jugement du Tribunal de commerce de MEAUX en date du 17/02/2023, arrêtant le plan de cession au profit de 2022J630 sous le numéro .
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
03/10/2022
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 03/10/2022 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2022J630 date de cessation des paiements le 01/06/2022, et a désigné juge commissaire : Monsieur Jean Marc BANQUET D'ORX, administrateur(s) : Selarl AJILINK LABIS-CABOOTER-DE CHANAUD mission conduite par Maître Jérôme CABOOTER 18 Rue de l'Abreuvoir 77100 MEAUX, avec pour mission : d'assister, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl GARNIER Philippe et GUILLOUËT Sophie mission conduite par Maître GUILLOUËT 55 rue Aristide Briand 77100 MEAUX, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/04/2023, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en EUROS effectuée d' office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
26/12/1996
Description
Historique : ACTE CONSTITUTIF DEPOSE AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CRETEIL LE 13.02.1986 PUBL IE DANS LE REPUBLICAIN DU VAL DE MARNE DU 30.01.19 86 TRANSFERT DU SIEGE EN DATE DU 01.08.1998 PUBLIE DANS LE PAYS BRIARD . ANCIEN SIEGE : 20 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 94510 LA QUEUE EN BRIE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).