Entreprise : GAEC DE DEYRAS - SIREN 334 832 045
Identité
Dénomination
GAEC DE DEYRAS
Sigle
GAEC DE DEYRAS
SIREN (siège)
334 832 045
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
23/02/2036
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2013
Forme juridique
GAEC, Groupement agricole d'exploitation en commun
Activités principales de l’objet social
L'EXPLOITATION DES BIENS AGRICOLES APPORTES PAR LES ASSOCIES, ACHETES OU PRIS A BAIL PAR LUI OU MIS A SA DISPOSITION PAR SES MEMBRES ET GENERALEMENT TOUTES ACTIVITES SE RATTACHANT A CET OBJET POURVU QU'ELLES NE MODIFIENT PAS LE CARACTERE CIVIL DU GROUPEMENT ET SOIENT CONFORMES AUX TEXTES REGISSANT LES G.A.E.C.
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
64028.59 EUR
Adresse du siège
630 CHE DE DEYRAS 07440 CHAMPIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FUSTIER BASTIEN
Qualité
Gérant, Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1980
Commune de résidence
Champis
Nom, Prénom(s)
FUSTIER REMY , ALAIN
Qualité
Gérant, Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Alboussière
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33483204500010
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
Production laitière.
Autres Activités
Culture d autres fruits d arbres ou d arbustes et de fruits à coque,Culture de céréales (à l exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses,Élevage de vaches laitières,Culture de fruits à pépins et à noyau
Adresse
630 CHE DE DEYRAS
07440 , CHAMPIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce d'Annonay a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce d'Aubenas.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
07/01/2000
Description
SUIVANT A.G.E. DU 14.12.99, MELLE CHALAMET SIMONE A DEMISSIONNE DE SES FONCTIONS DE CO-GERANTE, IL A ETE DECIDE LA TRANSFORMATION DU GAEC EN EARL LA DENOMINATION -"GAEC DE DEYRAS"- EST DEVENUE -"EXPLOITATION AGRICOLE A RESPONSABILITE LIMITEE DE DEYRAS"- A COMPTER DU 01.01.2000. PUBLICATION : L'AVENIR AGRICOLE DE L'ARDECHE DU 30.12.99.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 420 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 64 028.59 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).