Entreprise : SCI LES VALLEES - SIREN 334 820 677
Identité
Dénomination
SCI LES VALLEES
SIREN (siège)
334 820 677
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Date de fin de la personne morale
31/12/2084
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1524.49 EUR
Adresse du siège
12 RUE DU MOUTIER 50350 DONVILLE-LES-BAINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AGNES MARINETTE , CHANTAL , GINETTE
Nom d'usage
COSTARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
Donville-les-Bains
Nom, Prénom(s)
COSTARD GUY , VICTOR , ROLAND
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1953
Commune de résidence
Donville-les-Bains
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/01/1986
Siret
33482067700022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location, administration, exploitation de tous immeubles
Adresse
12 RUE 12 rue du Moutier
50350 , Donville-les-Bains - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 21/03/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
22/01/1986
Siret
33482067700014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
RUE SAINT NICOLAS
50400 , GRANVILLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CENTRE COMM DE ST NICOLAS
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
255
Date d'ajout
13/01/2020
Description
Radiation du RCS le 13/01/2020 avec effet au 13/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5365
Date d'ajout
21/08/2019
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125 Présomption de cessation d'activité (R.123-125 c. com.) Date d'effet : 21/08/2019
Numéro d'observation
2648
Date d'ajout
27/05/2008
Description
Modification relative aux associés à compter du 24/04/2008 : Partant : DESHAYES Mireille Suzanne Marguerite, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE Partant : DESHAYES Adrien Jean-Philippe, ASSOCIÉ SOCIÉTÉ CIVILE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRANVILLE A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE COUTANCES PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 10 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 1 524.49 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).