Entreprise : GFA DE LA TINDILIERE - SIREN 334 748 217
Identité
Dénomination
GFA DE LA TINDILIERE
SIREN (siège)
334 748 217
Date d'immatriculation au RNE
19/02/1986
Début d’activité
17/12/1981
Date de fin de la personne morale
18/02/2085
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
192085.76 EUR
Adresse du siège
19170 SAINT-MERD-LES-OUSSINES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR VIDAL RAYMOND
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CORDE BERNADETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1951
Commune de résidence
Paris 16
Nom, Prénom(s)
FORCE JEAN , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Aurillac
Nom, Prénom(s)
LAMOURE SEBASTIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1974
Commune de résidence
Saint-Merd-les-Oussines
Nom, Prénom(s)
VIDAL JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
Paris 09
Nom, Prénom(s)
VIDAL MARIE-HELENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1946
Commune de résidence
Saint-Merd-les-Oussines
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
17/12/1981
Siret
33474821700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole.
Autres Activités
La propriété, la jouissance et l'administration des immeubles et droits immobiliers à destination agricole.
Adresse
19170 , SAINT-MERD-LES-OUSSINES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MR VIDAL RAYMOND
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
9123
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Transfert de l'immatriculation le 1er janvier 2009 au greffe de Brive
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1797
Date d'ajout
08/12/2008
Description
- NOMINATION OU MODIFICATION DE DIRIGEANT(S) - ART. 15-10A Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 17/09/2008 suite cession de parts Nouveau : VIDAL Marie- Hélène, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LAMOURE Sébastien, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CORDE Bernadette, Associé indéfiniment responsable Nouveau : VIDAL Jacques, Associé indéfiniment responsable - DATE D'EFFET : 17/09/2008
Numéro d'observation
9122
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 260 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 192 085.76 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).