Entreprise : SCP DE CHIRURGIENS-DENTISTES BRETON - SIREN 334 736 972
Identité
Dénomination
SCP DE CHIRURGIENS-DENTISTES BRETON
SIREN (siège)
334 736 972
Date d'immatriculation au RNE
25/05/1987
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
24/05/2086
Forme juridique
SCP de médecins
Activité principale
CHIRURGIE DENTAIRE
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
4 RUE AUGEREAU 75007 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRETON LAURENT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1959
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33473697200020
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
CHIRURGIE DENTAIRE
Adresse
4 RUE AUGEREAU
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/09/2008
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/07/1985
Siret
33473697200012
Code APE
8621Z - Activité des médecins généralistes
Activité principale
Activité des médecins généralistes
Adresse
81 AV BOSQUET
75007 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1987D0113814
Date d'ajout
03/10/2023
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 21-09-2023 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF. ARTICLE R. 123-129-1° DU CODE DE COMMERCE.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1987D0113812
Date d'ajout
17/10/2022
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Paris en date du 06-10-2022 a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, fixe la date de cessation des paiements au 6 avril 2021, désigne M. Olivier Lichy en qualité de juge-commissaire et Mme Marine Parnaudeau en qualité de juge-commissaire suppléant, désigne Me Gilles Pellegrini, 7/9 place de la Gare - La Varenne Saint-Hilaire - CS 60013 94214 Saint-Maur-des-Fossés cedex, en qualité de liquidateur.
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).