Entreprise : ETABLISSEMENTS MUYARD SMB - SIREN 334 720 513
Identité
Dénomination
ETABLISSEMENTS MUYARD SMB
SIREN (siège)
334 720 513
Date d'immatriculation au RNE
17/02/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
16/02/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Se reporter aux statuts
Code APE
1629Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Capital social
620000 EUR
Adresse du siège
11 RTE DES CARRIERES 39570 SAINT-MAUR FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COLMEZ THIERRY , ANDRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
La Rivière-de-Corps
Nom, Prénom(s)
MUYARD JEAN , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Lect
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33472051300046
Enseigne
ETS MUYARD SMB
Code APE
1629Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Travail et transformation du bois, de tous articles d'ameublement en toute matières, tournerie sur bois, fabrication d'accessoires de tringlerie à rideaux.
Adresse
11 RTE DES CARRIERES
39570 , SAINT-MAUR - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/03/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/09/1991
Siret
33472051300020
Code APE
1629Z - Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Activité principale
Fabrication d'objets divers en bois ; fabrication d'objets en liège, vannerie et sparterie
Adresse
LE BOURG
39270 , DOMPIERRE-SUR-MONT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2004
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/1993
Siret
33472051300038
Code APE
205A
Adresse
LD LA COMBE
39320 , VAL SURAN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F05/000120
Date d'ajout
28/01/2005
Description
Fermeture d'un établissement secondaire sis La Combe 39320 SAINT JULIEN SUR SURAN à compter du 30/11/2004.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
10/09/1986
Description
PV AGE 10 septembre 1986 - Ancienne date de clôture de l'exercice social : 30 septembre - nouvelle date de clôture de l'exercice social : 31 décembre - à compter du 10 septembre 1986. ================== PV AGE 05 mai 1988 - Ancienne dénomination "Société S.M.B." - Nouvelle dénomination "Etablissements MUYARD-SMB" - Départ de la gérante MUYARD Chantal - Nouveaux Co-gérants MUYARD Jean-Louis et COLMEZ Thierry -extension de l'OBJET SOCIAL et ADJONCTION d'activité : tournerie sur bois, fabrication d'accessoires de tringlerie à rideaux" - Ancien capital 50 000 Frs - Nouveau capital 1 177 000 Frs - Suite apport de M. Jean-Louis MUYARD au montant stipulé de 527 000 Frs - Publicité "L'INDEPENDANT DU HAUT JURA" du 23 juin 1988 - Déclaration de créances au Tribunal de LONS LE SAUNIER - Enseigne "ETS MUYARD-SMB" - à compter du 05 mai 1988. ================== MODIFICATION en date du 29 octobre 1991 n° 1643 : Ancienne adresse du siège social et de l'Ets principal-qui est supprimée Lect 39260 MOIRANS EN MONTAGNE - Nouvelle adresse du siège social et de l'Ets principal (réinstallation après transfert : création) : LE BOURG 39270 DOMPIERRE SUR MONT - à compter du 20 septembre 1991. ------------------------------------------------------------------------ DECLARATION MODIFICATIVE du 16 JANVIER 2001 N°77 : ANCIEN CAPITAL SOCIAL : 1 177 000 FRANCS--NOUVEAU : 620.000 EUROS A COMPTER DU 22 DECEMBRE 2000
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).