Entreprise : ISLAND PAINT - SIREN 334 690 591
Identité
Dénomination
ISLAND PAINT
SIREN (siège)
334 690 591
Date d'immatriculation au RNE
24/02/1986
Début d’activité
01/10/1985
Date de fin de la personne morale
23/02/2080
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
CREATION, EXPLOITATION D'UN FONDS ARTISANAL D'APPLICATION DE PEINTURE, DE MONTAGE DE VITRERIE, POSE DE CARRELAGE, EN GENERAL, TOUT CE QUI A TRAIT A L'EDIFICATION ET A L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL, AGRICOLE, INDUSTRIEL.
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Capital social
200000 EUR
Adresse du siège
LD MARIGOT 97150 SAINT MARTIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTINOD ANDRE , ROGER , AIME
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1941
Commune de résidence
Fort-de-France
Nom, Prénom(s)
MARTINOD SYLVIE , ANDREE , DANIELE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Saint-Martin
Nom, Prénom(s)
MENON FREDERIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montpellier
Dénomination
CABINET LAURENT MARTIN SARL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lamentin
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33469059100014
Enseigne
ISLAND PAINT
Code APE
4334Z - Travaux de peinture et vitrerie
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
CREATION, EXPLOITATION D'UN FONDS ARTISANAL D'APPLICATION DE PEINTURE, DE MONTAGE DE VITRERIE, POSE DE CARRELAGE, EN GENERAL, TOUT CE QUI A TRAIT A L'EDIFICATION ET A L'AMENAGEMENT DE BATIMENTS A USAGE COMMERCIAL, AGRICOLE, INDUSTRIEL.
Adresse
LD MARIGOT
97150 , SAINT MARTIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2747
Date d'ajout
31/12/2009
Description
Nomination de commissaire aux comptesTITULAIRE CABINET LAURENT MARTIN SARLSUPPLEANT MR MENON FREDERICPUBLICATION DANS LE JOURNAL FRANCE ANTILLES EN DATE DU 19/10/2009Date d'effet : 01/01/2009
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
473
Date d'ajout
16/03/2009
Description
Modification sur les dirigeantsNOUVEAU CO GERANT MME MARTINOD SYLVIEPUBLICATION DANS LE JOURNAL QUOTIDIEN GUADELOUPEDU 13/03/2009Date d'effet : 05/03/2009
Numéro d'observation
2039
Date d'ajout
03/09/2001
Description
Augmentation du capitalANCIEN CAPITAL 100 000 FRS NOUVEAU CAPITAL 200 000 EUROS A COMPTER DU 29/06/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
- DEPOT D'ACTES : CESSION DE PARTS SOCIALES, ENREGISTRE LE 20.06.89 : MR MARIVAL CEDE 260 PARTS SOCIALES A MR MARTINOD ANDRE - DEPOT D'ACTES : CESSION DE PARTS SOCIALES, ENREGISTRE LE 20.06.89 : MR DE LAGUARIGUE DE SURVILLIERS CEDE 200 PARTS A MR ANDRE MARTINOD. DEPOT D'ACTES : ACTES DE CESSION DE PARTS SOCIALES DU 10.07.95, INSCRIPTION FAITE LE 29.02.96
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).