Entreprise : CUMA LES SEPT COLLINES - SIREN 334 688 231
Identité
Dénomination
CUMA LES SEPT COLLINES
SIREN (siège)
334 688 231
Date d'immatriculation au RNE
13/01/2000
Début d’activité
09/01/1986
Date de fin de la personne morale
12/01/2085
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activités principales de l’objet social
RUBRIQUE NON PREVUE PAR LE DECRET
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Adresse du siège
71340 IGUERANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
AUBRY LAURENT
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1985
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
BERTHELIER JEAN , MAX
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1957
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
BERTRAND PASCAL
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1965
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
BORDAT LOUIS
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1954
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
BUISSON EMMANUEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1974
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
GIRARD CYRIL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1982
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
GOBET MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
GUERIN JEAN , PAUL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1956
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
JACQUET ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1962
Commune de résidence
Iguerande
Nom, Prénom(s)
ROYET JEAN-LUC
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Mailly
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/01/1986
Siret
33468823100011
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
UTILISATION DE MATERIEL AGRICOLE EN COMMUN
Adresse
MAIRIE
71340 , IGUERANDE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/002379
Date d'ajout
07/07/2015
Description
Modification relative aux dirigeants : BUISSON Jean Paul nom d'usage : BUISSON Jean n'est plus président BUISSON Emmanuel nom d'usage : BUISSON Emmanuel devient président BERTRAND Pascal nom d'usage : BERTRAND Pascal devient vice-président BERTHELIER Jean Max nom d'usage : BERTHELIER Jean devient trésorier GUERIN Jean Paul nom d'usage : GUERIN Jean devient secrétaire AUBRY Paul nom d'usage : AUBRY Paul n'est plus trésorier ROBIN Jean Louis nom d'usage : ROBIN Jean n'est plus administrateur MOREAU Gerard nom d'usage : MOREAU Gerard n'est plus administrateur RENARD Jean Paul nom d'usage : RENARD Jean n'est plus administrateur GUERIN Jean Paul nom d'usage : GUERIN Jean n'est plus administrateur GOBET Daniel nom d'usage : GOBET Daniel n'est plus administrateur BAJARD Jean nom d'usage : BAJARD Jean n'est plus administrateur BERTHELIER Jean Max nom d'usage : BERTHELIER Jean n'est plus administrateur DUMAS Georges nom d'usage : DUMAS Georges n'est plus commissaire aux comptes AUBRY Laurent nom d'usage : AUBRY Laurent devient administrateur GOBET Michel nom d'usage : GOBET Michel devient administrateur GIRARD Cyril nom d'usage : GIRARD Cyril devient administrateur JACQUET André nom d'usage : JACQUET André devient administrateur ROYET Jean-Luc nom d'usage : ROYET Jean-Luc devient administrateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1093
Date d'ajout
04/04/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL INITIAL EN EUROS ANCIEN CAPITAL : 8 990 F - NOUVEAU CAPITAL : 1 370 EUROS CAPITAL MAXIMUM : 9 147 EUROS Date d'effet : 01 janvier 2002
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 04 février 1986 -No 84 - L'EXPLOITANT AGRICOLE du 17 janvier 1986
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAROLLES A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MACON PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).