Entreprise : SCM LANDER - SIREN 334 653 458
Identité
Dénomination
SCM LANDER
SIREN (siège)
334 653 458
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
11/02/2036
Forme juridique
Société civile de moyens
Activité principale
Faciliter l'exercice de ses membres sans pouvoir elle-même exercer leur profession
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Capital minimum
52.5 EUR
Adresse du siège
79 B AV DU 4 AOUT 1944 56000 VANNES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DOUL HAK RITA
Nom d'usage
GUERIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
Theix-Noyalo
Nom, Prénom(s)
PETILLOT PIERRE , EMMANUEL
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1986
Commune de résidence
Vannes
Nom, Prénom(s)
PIHAN SOPHIE , BERNADETTE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1986
Commune de résidence
Plougoumelen
Nom, Prénom(s)
RUVIRA JEAN-PHILIPPE , PIERRE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1962
Commune de résidence
Pluvigner
Nom, Prénom(s)
TURQUE VINCENT , JULIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1983
Commune de résidence
Ploemel
Nom, Prénom(s)
VENAYRE ANNE , MICHELE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1980
Commune de résidence
Vannes
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33465345800029
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Libérale non règlementée
Activité principale
Faciliter l'exercice de ses membres sans pouvoir elle-même exercer leur profession
Autres Activités
Faciliter l'exercice de ses membres sans pouvoir elle-même exercer leur profession
Adresse
79 B AV DU 4 AOUT 1944
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
4961
Date d'ajout
04/09/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/06/2017 : Partant : DERKX Gérard Claude, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MASSON Emilie, Mireille, Marie, Denise, Gérant, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LECOMTE Patrick, Louis, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
NE PEUT ETRE REDUIT AU DESSOUS DE 5 000 FRANCS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).