Entreprise : KEOLIS WESTEEL - SIREN 334 630 076
Identité
Dénomination
KEOLIS WESTEEL
SIREN (siège)
334 630 076
Date d'immatriculation au RNE
26/05/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
25/05/2084
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activité principale
Exploitation de services de transports publics routiers de voyageurs et activités connexes
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Capital social
3324510 EUR
Adresse du siège
2 RUE FRANCIS JIOLAT 62430 SALLAUMINES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
HALLEZ OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1969
Commune de résidence
Wavrin
Dénomination
CABINET P. CASTAGNET
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
PARIS
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33463007600035
Enseigne
WESTEEL VOYAGES
Code APE
4939A - Transports routiers réguliers de voyageurs
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Exploitation de services de transports publics routiers de voyageurs et activités connexes
Adresse
2 RUE FRANCIS JIOLAT
62430 , SALLAUMINES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
8345
Date d'ajout
09/07/2018
Description
Changement de dénomination à compter du 23/05/2018 Ancienne : WESTEEL VOYAGES Nouvelle : KEOLIS WESTEEL
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de grande instance de Béthune ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Arras. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Arras décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
3984
Date d'ajout
17/09/2002
Description
ACHAT DE LA BRANCHE D'ACTIVITE DE TRANSPORT PUBLIC DE VOYAGEURS DESIGNE "TCL"(17.790.80 EUROS) A SA STILL RCS NANTERRE B 305 108 482 A CPTER DU 03.04.02 PUBLICITE : L'ABEILLE DE LA TERNOISE DU 25.04.02 OPPOSITIONS : CREDIT LYONNAIS AGENCE DE LENS CENTRE AFFAIRES 33 RUE GAMBETTA A ARRAS
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).