Entreprise : TRANSFILM LOIRE - SIREN 334 629 599
Identité
Dénomination
TRANSFILM LOIRE
SIREN (siège)
334 629 599
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1986
Date de fin de la personne morale
29/01/2085
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
52 RUE VICTOR LAGRANGE 69007 LYON 7EME FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MOREAU YANN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/07/2009
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/12/1985
Siret
33462959900021
Code APE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Tous transports de films et tous autres objets
Adresse
52 RUE 52 Rue Victor Lagrange
69007 , Lyon - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 12/01/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/1985
Siret
33462959900013
Code APE
602L
Adresse
26 AV EDOUARD AYNARD
69130 , ECULLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F10/007562
Date d'ajout
24/02/2010
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/02/2010 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F10/007504
Date d'ajout
24/02/2010
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/02/2010 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F09/022565
Date d'ajout
09/07/2009
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 09/07/2009 prononçant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée. Organes de la procédure: Juge commissaire : Madame GARNODIER Véronique Juge commissaire suppléant : Monsieur POITOUX Marcel, Liquidateur-judiciaire : Maître DUBOIS 32 RUE MOLIÈRE 69006 LYON . Date de cessation des paiements : 31/05/2009
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2002
Description
1er janvier 2002 : conversion d'office par le Greffe du capital social en Euros en application du décret 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 21/11/90 : Régularisation de la domiciliation. DM du 31/08/93 : Siège social et principal établissement transférés de ECULLY (69130) 26 avenue Edouard Aynard à LYON (69007) 52 rue Victor Lagrange. A compter du 23/07/93.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).