Entreprise : CLAUDE LAMBERT DENIS MACRON ET OLIVIER LEMAIRE - SIREN 334 595 527
Identité
Dénomination
CLAUDE LAMBERT DENIS MACRON ET OLIVIER LEMAIRE
SIREN (siège)
334 595 527
Date d'immatriculation au RNE
20/02/1986
Dissolution
Date de fin de la personne morale
19/02/2036
Forme juridique
SCP de notaires
Capital social
427162.15 EUR
Adresse du siège
46 RUE DU GENERAL LECLERC 95310 SAINT OUEN L'AUMONE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMAIRE OLIVIER , MARC , CAMILLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1965
Commune de résidence
Pontoise
Nom, Prénom(s)
LAMBERT CLAUDE , GILBERT , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
SAINT OUEN L'AUMONE
Nom, Prénom(s)
MACRON DENIS , JEAN , FRANCOIS , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1953
Commune de résidence
Vauréal
Dénomination
MMJ
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Pontoise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/05/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1985
Siret
33459552700014
Code APE
6910Z - Activités juridiques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Notaire
Adresse
46 RUE 46 Rue DU GAL LECLERC
95310 , SAINT OUEN L'AUMONE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
54131
Date d'ajout
22/12/2021
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 21/12/2021 autorisant à titre exceptionnel la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois à compter du 14 décembre 2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
48751
Date d'ajout
24/11/2021
Description
Jugement du Tribunal judiciaire de Pontoise en date du 23/11/2021 décide de la poursuite d'activité pour une période d'un mois de la SCP LAMBERT-MACRON-LEMAIRE, sise 46, rue du Général Leclerc à 95310 SAINT OUEN L'AUMONE pour les besoins de la liquidation judiciaire.
Numéro d'observation
39459
Date d'ajout
27/09/2021
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de Pontoise en date du 23/09/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée, poursuite d'activité autorisée pendant une durée de deux, liquidateur judiciaire Me Yannick MANDIN membre de la SELARLU MMJ 23 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
19457
Date d'ajout
20/04/2021
Description
Tribunal Judiciaire PONTOISE en date du 21/04/2021, ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, date de cessation des paiements : 11/03/2021,administrateur judiciaire Me BLERIOT Philippe membre de la SELARL BLERIOT & Associés 50 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE, avec mission de substituer la débitrice dans tous les actes de gstion, mandataire judiciaire Me Yannick MANDIN membre de la SELARLU MMJ 50 rue Victor Hugo 95300 PONTOISE
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
08/09/2020
Description
Dissolution à compter du 12/05/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 12/05/2020, liquidateur : MMJ, siège de la liquidation : 23 Rue Victor Hugo 95300 Pontoise, parution de la publicité légale : L'ECHO REGIONALE en date du 05/08/2020
Numéro d'observation
23474
Date d'ajout
11/08/2020
Description
Cessation totale d'activité à compter du 12/05/2020 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
1902
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).