Entreprise : SCEA DES ORMES - SIREN 334 579 174
Identité
Dénomination
SCEA DES ORMES
SIREN (siège)
334 579 174
Date d'immatriculation au RNE
07/02/1986
Date de fin de la personne morale
30/08/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
82322.47 EUR
Adresse du siège
12 RUE DES ORMES 28800 MORIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROCHARD DOMINIQUE
Nom d'usage
VARIS
Qualité
Liquidateur
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Moriers
Nom, Prénom(s)
BROCHARD DOMINIQUE
Nom d'usage
VARIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Moriers
Nom, Prénom(s)
VARIS GERMAIN
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1992
Commune de résidence
La Fontenelle
Nom, Prénom(s)
VARIS RAPHAEL , JEAN , MARCEL
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1978
Commune de résidence
Moriers
Nom, Prénom(s)
VARIS STEPHANE
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1980
Commune de résidence
Pré-Saint-Évroult
Nom, Prénom(s)
VARIS HELENE
Nom d'usage
CHIROUZE VARIS
Qualité
Autre
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1984
Commune de résidence
Favières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/09/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
22/03/1989
Siret
33457917400023
Code APE
0111Z - Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Nature de l'établissement
Activité principale
Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
12 RUE DES ORMES
28800 , MORIERS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F20/000438
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Mention d'office de cessation d'activité en application de l'article R 123-125 du code de commerce à compter du 30/09/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F20/000438
Date d'ajout
16/01/2020
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 30/09/2018 - Siège de la liquidation : 12 Rue des Ormes 28800 MORIERS - Publicité dans un journal d'annonces légales : L'Echo de Brou du 14/11/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).