Entreprise : FRAIS CHAUD - SIREN 334 570 835
Identité
(Entreprise radiée le 29/08/2022)
Dénomination
FRAIS CHAUD
SIREN (siège)
334 570 835
Date d'immatriculation au RNE
24/03/1986
Date de fin de la personne morale
23/03/2036
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Gestion de biens
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
160071.47 EUR
Adresse du siège
26 RUE DAMREMONT 75018 PARIS 18 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Aljane HOUCINE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1975
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/1996
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33457083500010
Origine du fonds
Achat
Activité principale
BOULANGERIE - PATISSERIE - CONFISERIE - GLACES SAMDWICHES ET VENTE A EMPORTER (SANS FABRICATION)
Adresse
20 BD 20 boulevard de Clichy
75018 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 26/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
33457083500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
43 RUE ST GEORGES
75009 , PARIS 9 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 29/08/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/09/2019
Siret
33457083500036
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
26 RUE DAMREMONT
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1986B0335638
Date d'ajout
28/06/2023
Description
Jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 27-06-2023, prononçant l'extension d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte initialement à l'égard de la SARL PAINS ET CIE, date de cessation des paiements le 11-04-2022 et confirmant la désignation du liquidateur : SELAFA MJA en la personne de Me Julia Ruth, 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la présente publication.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1986B0335635
Date d'ajout
29/08/2022
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Numéro d'observation
1986B0335633
Date d'ajout
17/05/2022
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 et R123-168 du code de commerce (information de la société de domiciliation).
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).