Entreprise : SOFIROM - SIREN 334 570 249
Identité
(Entreprise radiée le 28/10/2022)
Dénomination
SOFIROM
SIREN (siège)
334 570 249
Date d'immatriculation au RNE
12/02/1986
Date de fin de la personne morale
11/02/2036
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
3357079.81 EUR
Adresse du siège
RUE ALBERT THOMAS 60870 VILLERS-SAINT-PAUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LAVERNHE DOMINIQUE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Abbeville
Nom, Prénom(s)
LECOUTRE JULES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
THOREL PAUL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Eu
Nom, Prénom(s)
MEYER JEAN
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Beauvais
Nom, Prénom(s)
DRI RENE
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1941
Commune de résidence
Cinqueux
Nom, Prénom(s)
DRI CHRISTOPHE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1964
Commune de résidence
Creil
Nom, Prénom(s)
STRAGIER FRANCOISE
Nom d'usage
DRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Cinqueux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/05/1995
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/02/1986
Siret
33457024900022
Code APE
741J
Origine du fonds
Création
Activité principale
Prise en participation ou d'intérets dans toutes sociétés et entreprises commerciales industrielles, artisanales,finan cières mobilières ou immobilières, gestion administrative, informatique, comptable, financiè re et commerciale de toutes sociétés. Toutes opérations industrielles et commerciales se rapportant à l'achat, la vente, la location, l'entretien, la réparation, l'étude, la réalisa tion de tous appareils hydrauliques de tous chariots élévateurs, engins de levage, matériels de manutention et de tous véhicules industriels.
Adresse
RUE Rue Albert Thomas Zone d'activités
60870 , Villers-Saint-Paul - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZONE D'ACTIVITES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14839
Date d'ajout
28/10/2022
Description
Radiation d'office du RCS Compiègne le 28/10/2022 avec effet au 28/10/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
01/01/2002
Description
: Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret n° 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
09/05/1995
Description
: Jugement en date du 5.5.95 le Tribunal de Com- merce de Senlis a arrété le plan de redressement organisant la cession totale de l'entreprise EROM, au profit de la société LEX SERVICE INDUSTRIEL dont le siège est à BEZONS A fixé la durée du plan à deux ans Me SAUVAN a été désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
22/03/1995
Description
: Jugement en date du 9.3.95 le tribunal a dit qu'outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, Me SAUVAN, administreur judiciaire, aura, à compter de ce jour, la mission d'assurer seul, entièrement , l'administration de l'entreprise.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
12/02/1986
Description
Historique des observations depuis le 12/02/1986 : ANCIEN NUMERO DE GESTION 86 D12 VENTE DU FONDS A MANUFLEET SERVICES A COMPTER DU 9.5.95
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
12/02/1986
Description
: Jugement en date du 6.3.95 ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime général à l'égard de la société SOFIROM, EROM et STCM Administrateur Me SAUVAN Juge commissaire Monsieur VERNET, Juge commissaire suppléant Monsieur VINCENT. Représentant des créanciers Me LEBLANC.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
NC
Description
- Date de cessation d'activité : 09/05/1995.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).