Entreprise : SARL LARIVIERE - SIREN 334 569 506
Identité
Dénomination
SARL LARIVIERE
SIREN (siège)
334 569 506
Date d'immatriculation au RNE
06/02/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
05/02/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale règlementée
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Activité principale
Vente et réparation de cycles et motocycles ainsi que la vente de tous accès- Soires Lies a cette activité.
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
289 RUE DE VERDUN 59450 SIN-LE-NOBLE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
47/49
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MAHIOUT JUGHURTA
Nom d'usage
MAHIOUT
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
ARTISAN
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1983
Commune de résidence
Pont à Marcq
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33456950600028
Enseigne
SARL LARIVIERE
Code APE
4540Z - Commerce et réparation de motocycles
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale règlementée
Activité principale
Vente et réparation de cycles et motocycles ainsi que la vente de tous accès- Soires Lies a cette activité.
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Autres Activités
REPARATION CYCLES MOTOCYCLES
Code APRM
4540ZP - Réparation de motocycles
Adresse
289 RUE DE VERDUN
59450 , SIN-LE-NOBLE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
47/49
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33456950600010
Enseigne
LARIVERE
Adresse
11 RUE JULES GUESDE
59450 , SIN LE NOBLE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2341
Date d'ajout
27/09/2007
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/02/2007 : Partant : Larivière Jean-Henri - gérant(e) Nouveau : Larivière Geneviève, gérant(e)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
Fonds reçu en location gérance de Mr Larivière Jean-Henri pour une durée de six années entières à compter du 01.01.1986 renouvelable par tacite reconduction.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).