Entreprise : EARL DUMONT - SIREN 334 569 217
Identité
Dénomination
EARL DUMONT
SIREN (siège)
334 569 217
Date d'immatriculation au RNE
21/02/1986
Début d’activité
01/01/1986
Date de fin de la personne morale
20/02/2035
Forme juridique
EARL, Exploitation agricole à responsabilité limitée pluripersonnelle
Activité principale
POLYCULTURE - ELEVAGE - BOVINS - LAIT
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Qualité
Actif agricole
Capital social
133392.89 EUR
Adresse du siège
24 RTE DU BOIS DE L’ABBAYE 59360 CATILLON-SUR-SAMBRE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CATILLON SUR SAMBRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUMONT FRANCOIS
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
LE CATEAU
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33456921700014
Code APE
0141Z - Élevage de vaches laitières
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Commerciale, Agricole
Activité principale
POLYCULTURE - ELEVAGE - BOVINS - LAIT
Autres Activités
Elevage d'autres bovins et de buffles,Culture de céréales (à l'exception du riz), de légumineuses et de graines oléagineuses
Adresse
24 RTE DU BOIS DE L’ABBAYE
59360 , CATILLON-SUR-SAMBRE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CATILLON SUR SAMBRE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Cambrai ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Douai. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Douai décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
448
Date d'ajout
04/03/1992
Description
CHANGEMENT DE DENOMINATION SOCIALE : GAEC DES ETANGS DEVIENT EARL DUMONT, DEPART DE MME ELISABETH DUMONT CO-GERANTE A/C DU PVD'AGE DU 31.12.91 - DE POT DU 17.02.92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 875 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 133 392.89 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).