Entreprise : GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE PROPRIETE PORTIER - SIREN 334 515 897
Identité
Dénomination
GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE PROPRIETE PORTIER
SIREN (siège)
334 515 897
Date d'immatriculation au RNE
30/01/1986
Début d’activité
30/01/1986
Date de fin de la personne morale
30/01/2036
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/1986
Forme juridique
GFA, Groupement foncier agricole
Activités principales de l’objet social
GESTION ET MISE EN VALEUR DES IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
457438.52 EUR
Adresse du siège
Quartier des Blaches 26400 Crest FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Données complétées issues du guichet unique
Représentants
Nom, Prénom(s)
PORTIER MARIANNE , ALICE , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1977
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
PORTIER DIDIER , JEAN , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
PORTIER THIERRY , GILBERT , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1959
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
PORTIER BRIGITTE , Marie , Paulette
Nom d'usage
CROQUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1957
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
PORTIER LAURENCE , MARIE , FELICIE
Nom d'usage
COULON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
PORTIER NICOLE , MARIE , JEANNA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1961
Commune de résidence
Crest
Nom, Prénom(s)
PORTIER CELINE , MARIE , COLETTE
Nom d'usage
DESCHAMPS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Eurre
Nom, Prénom(s)
PORTIER YVETTE , Geneviève , Marie
Nom d'usage
CHARRA
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1974
Commune de résidence
Livron-sur-Drôme
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/01/1986
Siret
33451589700018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens
Activité principale
GESTION ET MISE EN VALEUR DES IMMEUBLES A DESTINATION AGRICOLE
Adresse
Quartier des Blaches
26400 , Crest - FRANCE
Données corrigées issues du guichet unique
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
Par décret n° 2008-146 du 15 février 2008, le tribunal de commerce de Die a été supprimé au 1er janvier 2009 au profit du tribunal de commerce de Romans sur Isère.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT DE L'ACTE AU GREFFE le 30 janvier 1986 -No 61 - PEUPLE LIBRE du 27 décembre 1985
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en application du décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).