Entreprise : LOR-ING SA - SIREN 334 515 772
Identité
Dénomination
LOR-ING SA
SIREN (siège)
334 515 772
Date d'immatriculation au RNE
25/08/1988
Date de fin de la personne morale
24/08/2056
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
QRT LARROQUE 64240 URT FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEQUEKER KARINNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1964
Commune de résidence
CANNES
Nom, Prénom(s)
DEQUEKER MICHEL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1931
Commune de résidence
CANNES
Nom, Prénom(s)
DEQUEKER MARIANNE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1934
Commune de résidence
CANNES
Nom, Prénom(s)
PINHAS JEAN , JACQUES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
CANNES
Dénomination
SOFINAREX
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
CANNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/12/1992
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/01/1988
Siret
33451577200047
Code APE
516C
Origine du fonds
Autre
Activité principale
TOUTES ACTIVITES INDUSTRIELLES LIEES AUX MATERIELS FIXES ET ROULANT
Adresse
QRT LARROQUE
64240 , URT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5564
Date d'ajout
08/12/1988
Description
OUVERTURE D'UN ETABLISSEMENT SECONDAIRE SIS 31 AV DU CAPITAINE DE RESPLANDY 64100 BAYONNE A COMPTER DU 18/10/88
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4001
Date d'ajout
25/08/1988
Description
ANCIEN CAPITAL : 50 000 FRS NOUVEAU CAPITAL : 250 000 FRS TRANSFORMATION DE LA SARL EN SA NOMINATION EN QUALITE D'ADMISTRATEURS DE M. DEQUEKER MARIANNE MICHEL ET KARINNE EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE Mr PINHAS ET LA SA SOFINAREX EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT A COMPTER DU 01/01/88
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DEPOT CONSTITUTION DU 08.01.86 - BALJ DU 04.01.86 DEPOT TRANSFERT DU 28.03.88 RADIATION POUR CAUSE DE TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DANS LE RESSORT DU TC BAYONNE A COMPTER DU 18.10.88 LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).