Entreprise : CUMA DE MONTESQUIOU MIRANDE - SIREN 334 501 608
Identité
(Entreprise radiée le 05/07/2019)
Dénomination
CUMA DE MONTESQUIOU MIRANDE
SIREN (siège)
334 501 608
Date d'immatriculation au RNE
05/02/1986
Fermeture de l'établissement - 33450160800015
- Date d'effet de la fermeture : 28/02/2019
Date de fin de la personne morale
04/02/2035
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Capital social
457.35 EUR
Adresse du siège
LES SILOS MIANDAIS 32300 MIRANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DUPUY JEAN-CLAUDE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Montesquiou
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/02/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
19/11/1985
Siret
33450160800015
Nom commercial
CUMA DE MONTESQUIOU MIRANDE
Code APE
7731Z - Location et location-bail de machines et équipements agricoles
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Utilisation de matériel agricole
Adresse
Silos Mirandais
32300 , Mirande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2854
Date d'ajout
05/07/2019
Description
Radiation du RCS le 05/07/2019 avec effet au 28/02/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1739
Date d'ajout
03/05/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/12/2017 Liquidateur : DUPUY Jean-Claude Le siège de la liquidation est fixé à : Silos Mirandais 32300 Mirande Journal d'annonces légales : La Dépêche du Midi en date du 09/01/2018
Numéro d'observation
1302
Date d'ajout
07/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/03/2008 : Partant : CAPDECOMME Claude, TRÉSORIER Partant : FOURCADE Remy, SECRÉTAIRE Partant : BAREGES Alain, VICE-PRÉSIDENT Nouveau : SOUBIRAN Jean-Paul Guy, PRÉSIDENT Nouveau : DESBARATS Jean-Marc Emile, VICE-PRÉSIDENT Nouveau : VINCENT DE LESTRADE Jean-Philippe, SECRÉTAIRE Changement de qualité : DUPUY Jean-Claude, PRÉSIDENT devient TRÉSORIER
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).