Entreprise : STRADE - SIREN 334 454 147
Identité
(Entreprise radiée le 19/10/2021)
Dénomination
STRADE
SIREN (siège)
334 454 147
Date d'immatriculation au RNE
22/01/1986
Fermeture de l'établissement - 33445414700060
- Date d'effet de la fermeture : 01/06/2002
Fermeture de l'établissement - 33445414700037
- Date d'effet de la fermeture : 01/10/1992
Fermeture de l'établissement - 33445414700045
- Date d'effet de la fermeture : 18/03/1997
Fermeture de l'établissement - 33445414700052
- Date d'effet de la fermeture : 31/12/2000
Date de fin de la personne morale
21/01/2085
Date de clôture
31/10
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
ZA DU MARTOULET 87380 SAINT-GERMAIN-LES-BELLES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COMBE JEANNINE
Nom d'usage
MERCIER
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1954
Commune de résidence
MALATAVERNE
Nom, Prénom(s)
MERCIER ANDRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1928
Commune de résidence
DONZERE
Nom, Prénom(s)
OUDART FRANCIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LIMOGES
Nom, Prénom(s)
MERCIER CLAUDE , HENRI
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
MALATAVERNE
Dénomination
STE AUDIT CONSEIL ORGANISATION
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
LIMOGES
Dénomination
TRANSPORTS MERCIER
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
MALATAVERNE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/06/2002
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33445414700060
Enseigne
STRADE
Code APE
602M
Origine du fonds
Achat
Activité principale
TOUTES ACTIVITES SE RAPPORTANT AUX TRANSPORTS ROUTIERS SERVICE DE TRANSPORT DE MARCHANDISES POUR COMPTE D'AUTRUI, LOCATION DE VEHICULES POUR LE TRANS- PORT ROUTIER DE MARCHANDISES, COMMISSIONNAIRE DE TRANSPORTS
Adresse
ZA DU MARTOULET
87380 , SAINT GERMAIN LES BELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/10/1992
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/10/1988
Siret
33445414700037
Code APE
602M
Adresse
RUE ANCIEN CHEMIN DE L AEROPOR
87220 , FEYTIAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI DU PONTEIX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 18/03/1997
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/1992
Siret
33445414700045
Code APE
602M
Adresse
RUE MARTHE DUTHEIL
87220 , FEYTIAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZI PONTEIX
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/02/1997
Siret
33445414700052
Code APE
602M
Adresse
RUE DU PIGEONNIER
87380 , SAINT-GERMAIN-LES-BELLES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
52
Date d'ajout
19/10/2021
Description
Radiation d'office article R123-136 du Code de Commerce-"Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention"
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
50
Date d'ajout
15/07/2021
Description
Radiation d'office article R123-136 du Code de Commerce-"Lorsque le greffier a porté au registre une mention de cessation d'activité en application de l'article R. 123-125, il radie d'office la personne qui n'a pas régularisé sa situation, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de cette mention"
Numéro d'observation
48
Date d'ajout
18/03/2020
Description
Par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de LIMOGES en date du , SELARL URBAIN ASSOCIES, prise en la personne de Maître Philippe URBAIN, en qualité de commissaire à l'exécution du plan, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné à compter du 13/03/2020.
Numéro d'observation
1848
Date d'ajout
02/04/2012
Description
Par ordonnance en date du 2 Avril 2012, Monsieur le Président du Tribunal de commerce de LIMOGES a clôturé la mission de Maître Philippe URBAIN en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.
Numéro d'observation
663
Date d'ajout
27/01/2012
Description
Clôture des opérations de redressement judiciaire pour inexécution du plan de cession (clôture pour insuffisance d'actif) Par jugement en date du 25/01/2012 , le Tribunal de Commerce de Limoges a clôturé le plan de cession de SA STRADE ZA DU MARTOULET 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES Date d'effet : 25/01/2012
Numéro d'observation
2499
Date d'ajout
04/06/2002
Description
Adoption d'un plan de cession en RJ ou LJ SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 29/05/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE PLAN DE CESSION DE L'ENTREPRISE AU PROFIT DE STE TRANSPORTS LAFAYE ET A DESIGNE ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES EN QUALITE DE COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN A COMPTER DU 29/05/2002 Date d'effet : 29/05/2002
Numéro d'observation
1846
Date d'ajout
16/04/2002
Description
(Procédures collectives) JUGEMENT : 10 AVRIL 2002 - REPORT DATE CESSATION PAIEMENTS DU 23 JANVIER 2002AU 31 OCTOBRE 2000 Date d'effet : 10/04/2002
Numéro d'observation
1563
Date d'ajout
28/03/2002
Description
(Procédures collectives) EN DATE DU 20/03/2002, JUGEMENT AUTORISANT LA POURSUITE DE L'ACTIVITE JUSQU'AU 26 JUIN 2002 A COMPTER DU 20/03/2002 Date d'effet : 20/03/2002
Numéro d'observation
581
Date d'ajout
29/01/2002
Description
(Procédures collectives) SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 23/01/2002, LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES A PRONONCE LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE (REGIME GENERAL) ET A DESIGNE: JUGE COMMISSAIRE...........: MR MARTINEAU REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES ADMINISTRATEUR(S) ............ : ME GLADEL JEAN FRANCOIS ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE 67 BOULEVARD GAMBETTA 87000 LIMOGES DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS: 23/01/2002 A COMPTER DU 23/01/2002 Date d'effet : 23/01/2002
Numéro d'observation
2685
Date d'ajout
06/07/2001
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE RUE DU PIGEONNIER 87380 ST GERMAIN LES BELLES A ZA DU MARTOULET 87380 ST GERMAIN LES BELLES Date d'effet : 31/12/2000
Numéro d'observation
3336
Date d'ajout
22/08/2000
Description
(Divers) CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL Date d'effet : 13/07/2000
Numéro d'observation
3037
Date d'ajout
20/07/2000
Description
(Divers) NOMINATION DE MONSIEUR CLAUDE MERCIER EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR EN REMPLACEMENT DE MONSIEUR ALAIN AUDEBERT (ANCIEN PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION). Date d'effet : 05/06/2000
Numéro d'observation
3934
Date d'ajout
30/10/1998
Description
(Divers) MODIFICATION DE LA DATE DE CLOTURE DE L'EXERCICE SOCIAL DE LA SOCIETE A CPTER DU 30.10.1998 ANCIENNE DATE DE CLOTURE : 31.12 NOUVELLE DATE DE CLOTURE : 31.10
Numéro d'observation
2001
Date d'ajout
26/05/1998
Description
(Divers) NOMINATION DE MR OUDART FRANCIS EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE LA SOCIETE SODECOM A CPTER DU 28.06.1996 NOMINATION DE LA STE AUDIT CONSEIL ORGANISATION EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MME DUCHARLET ANNICK A CPTER DU 28.06.1996
Numéro d'observation
1379
Date d'ajout
01/04/1997
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE RUE MARTHE DUTHEIL ZONE INDUSTRIELLE 87220 FEYTIAT A RUE DU PIGEONNIER 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES A COMPTER DU 18/03/97 L'ETABLISSEMENT SECONDAIRE DEVIENT SIEGE SOCIAL ET ETABLISSEMENT PRINCIPAL A COMPTER DU 18/03/97
Numéro d'observation
954
Date d'ajout
03/03/1997
Description
(Divers) ACHAT D'UN ETS SECONDAIRE SITUE RUE DU PIGEONNIER 87380 SAINT GERMAIN LES BELLES A LA STE TRANSPORT FRACHET (RCS LGES B 760 500 660) A CPTER DU 20.02.1997 (PRIX : 470 000 FRS ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 20.02.1997 JOURNAL : NEANT OPPOSITIONS : NEANT) ACTIVITE : TRANSPORT PUBLIC DE MARCHANDISES
Numéro d'observation
2804
Date d'ajout
17/07/1995
Description
(Divers) CAPITAL PORTE A 1.500.000 FRANCS A COMPTER DU 19 DECEMBRE 1994
Numéro d'observation
3535
Date d'ajout
15/09/1994
Description
(Divers) TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL ET DE L'ETS PRINCIPAL DE RUE DE L'ANCIEN CHEMIN DE L'AEROPORT 87220 FEYTIAT A RUE MARTHE DUTHEIL ZI DU PONTEIX 87220 FEYTIAT A CPTER DU 01.10.1992
Numéro d'observation
3534
Date d'ajout
15/09/1994
Description
(Divers) NOMINATION DE LA STE SODECOM EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE EN REMPLACEMENT DE MR MEYNIEUX JEAN A CPTER DU 28.06.1993 NOMINATION DE MR DUCHARLET ANNICK EN QUALITE DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT EN REMPLACEMENT DE MR OUDARD FRANCAIS A CPTER DU 28.06.1993
Numéro d'observation
776
Date d'ajout
11/02/1991
Description
CAPITAL PORTE DE 250.000 FRS A 950.000 FRS A CPTER DU 31/12/1990 ANCIENS ADM. MR FAUCHER JEAN MARIE ET MME AUDEBERT FRANCOISE NOUVEAUX ADM. SA TRANSPORTS MERCIER, MME MERCIER NEE COMBE JEANNINE ET MR MERCIER ANDRE A COMPTER DU 31/12/1990
Numéro d'observation
4134
Date d'ajout
27/11/1990
Description
JUGT DU 21.11.90 ARRETE LE PLAN DE CONTINUATION COMMISSAIRE A L'EXECUTION DU PLAN ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES
Numéro d'observation
3707
Date d'ajout
19/10/1990
Description
JUGT DU 10.10.90 POURSUITE DE L'ACTIVITE POUR 3 MOIS
Numéro d'observation
3284
Date d'ajout
19/09/1990
Description
JUGT DU 12.09.90 RJ ( PROCEDURE SIMPLIFIEE ) DATE CESSATION PAIEMENTS 30.08.90 REPRESENTANT DES CREANCIERS ME URBAIN 2 PLACE WINSTON CHURCHILL LIMOGES
Numéro d'observation
3283
Date d'ajout
19/09/1990
Description
DEPOT DE BILAN A LA DATE DU 30.08.90
Numéro d'observation
3837
Date d'ajout
01/12/1988
Description
POURSUITE DE L'ACTIVITE DE LA STE MALGRE UN ACTIF NET INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL A COMPTER DU 15.10.88
Numéro d'observation
2246
Date d'ajout
08/07/1986
Description
PRISE EN LOCATION GERANCE D'UNE PARTIE DE FONDS DE COMMERCE DE TRANSPORTS APPARTENANT A LA SA ETS TRANSPORTS DELUCHAT (56B54) REPRESENTEE PAR DEUX LICENCES DE TRANSPORTS DE ZONE LONGUE CLASSE A PORTANT LES N* 107679 ET 107680 A COMPTER DU 010386
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 31/01/2002 AUTORISONS MAITRE GLADEL A OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LES LIVRES DE LA BANQUE DELUBAC & CIE ET SOLLICITER DE CET ETABLISSEMENT BANCAIRE UNE LIGNE DAILLY DE 800.000,00 EUROS AVEC RETENUE DE GARANTIE, BENEFICIANT DES DIS- POSITIONS DE L'ARTICLE L-621-32 III DU CODE DE COMMERCE. SUIVANT ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE COMMISSAIRE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES EN DATE DU 09/02/2002 AUTORISONS MAITRE GLADEL A OUVRIR UN COMPTE BANCAIRE AU NOM DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR LES LIVRES DE LA BANQUE TARNEAUD LIMOGES ET SOLLICITER DE CET ETABLISSEMENT BANCAIRE UNE LIGNE D'ESCOMPTE DE 305.000,00 EUROS AVEC RETENUE DE GARANTIE, BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE L-621-32 III DU CODE DE COMMERCE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).