Entreprise : SOC PLACEMENTS ETUDES CONSEILS - SIREN 334 453 966
Identité
Dénomination
SOC PLACEMENTS ETUDES CONSEILS
Sigle
PEC
SIREN (siège)
334 453 966
Date d'immatriculation au RNE
14/01/1986
Date de fin de la personne morale
13/01/2046
Date de clôture
31/03
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
350632.74 EUR
Adresse du siège
RUE DR FARAUT 06670 LEVENS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CAPPA JEAN-JACQUES UGO GERARD
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1944
Commune de résidence
Levens
Nom, Prénom(s)
CAPPA NEE REVEMALE MARIE CLAUDE FRANCOISE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1942
Commune de résidence
Levens
Nom, Prénom(s)
ARCHIMBAUD MARCEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
LANIER PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
CAPPA CHARLES JACQUES FELIX
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1921
Commune de résidence
CAGNES S/MER
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/01/1997
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/10/1993
Siret
33445396600023
Code APE
701F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations en qualité de marchand de biens propres
Adresse
RUE Rue DU DOCTEUR FARAUT
06670 , Levens - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
14/01/1986
Siret
33445396600015
Enseigne
GROUPE JEAN JACQUES CAPPA
Code APE
701F
Origine du fonds
Création
Activité principale
Toutes opérations en qualité de marchand de biens propres
Adresse
19 BD VICTOR HUGO
06000 , NICE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
30266
Date d'ajout
20/11/2023
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 20/11/2023 nommant M. Blanchon Gilles juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1678
Date d'ajout
18/01/2021
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 18/01/2021 nommant M. Vesse Alain juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
77130
Date d'ajout
25/10/2016
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 25/10/2016 nommant SCP Btsg² prise en la personne de Maître Denis Gasnier 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
7250
Date d'ajout
15/04/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14/04/2014 nommant SELAS Etude Stephanie Bienfait prise en la personne de Me Stéphanie Bienfait 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
43097
Date d'ajout
21/10/2011
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
31253
Date d'ajout
12/01/2011
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Nice rendue le 12/01/2011 nommant M. Lombard François juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
23134
Date d'ajout
27/07/2010
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 27/07/2010 nommant Me Bienfait Stéphanie 39 Boulevard Carabacel 06000 Nice liquidateur en remplacement du liquidateur précédemment désigné.
Numéro d'observation
1094
Date d'ajout
04/02/2004
Description
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 04/02/2004 nommant M. OLLIVIER BERNARD juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
5456
Date d'ajout
20/09/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de NICE en date du 20/09/2002 nommant M. LEVY GERALD juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
400
Date d'ajout
15/01/2002
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 15/01/2002 nommant M. Codani Didier juge commissaire en remplacement du juge commissaire précedemment désigné.
Numéro d'observation
53094
Date d'ajout
01/01/2002
Description
Conversion du capital social en euros effectuée d'office par le greffier du tribunal de commerce en application du décret N° 2001-474 du 30 mai 2001
Numéro d'observation
4599
Date d'ajout
17/06/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice En date du 17/06/1997 Prononçant l'extension de la liquidation judiciaire de La sa groupe jean jacques cappa A Snc Immo cappa - Snc domaine de porte rouge - Sarl immobilière franco hollandaise - m. cappa jean jacques Juge commissaire M Lassalle Liquidateur Me Cauzette Rey - 39 Bd Carabacel - 06000 Nice Les déclarations des créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois à compter de la publication du jugement au Bodacc.
Numéro d'observation
738
Date d'ajout
24/01/1997
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 24/01/1997 , prononce la liquidation judiciaire , désigne liquidateur Me Hélène Rey 39 Bd Carabacel 06000 Nice , allonge le délai de déclaration des créances pour une durée de 3 mois à compter de la parution au Bodacc du jugement d'ouverture , met fin à la mission de l'administrateur Me Xavier Huertas
Numéro d'observation
12571
Date d'ajout
26/11/1996
Description
Jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 26/11/1996 prolongeant la période d'observation pour une durée de 4 mois à compter du 25/11/1996
Numéro d'observation
8429
Date d'ajout
25/07/1996
Description
Le tribunal de commerce de Nice , a prononcé en date du 25/07/1996 , l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire régime simplifié sous le numéro 96j00520 , date de cessation des paiements le 25/07/1996 , et a désigné juge commissaire Mr Raymond Lassalle , administrateur Me Xavier Huertas 4 rue de l'opéra 06300 Nice avec pour mission : Assister , représentant créanciers Me Hélène Rey 39 Bd Carabacel 06000 Nice , et a ouvert une période d'observation d'une durée de quatre mois expirant le 22/11/1996 . Le représentant des créanciers devra déposer la liste des créances dans les 12 Mois à compter du terme du délai de déclaration des créances. Les déclarations de créances sont à déposer au représentant des créanciers dans les deux mois à compter de la date de publication au Bodacc.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
05/11/1993
Description
Non dissolution bien que l'actif net soit inférieur à la moitie du capital par assemblée du 30 Septembre 1993
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).