Entreprise : CABINET MEDICAL GAMBETTA - SIREN 334 413 887
Identité
(Entreprise radiée le 03/02/2021)
Dénomination
CABINET MEDICAL GAMBETTA
SIREN (siège)
334 413 887
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 33441388700020
- Date d'effet de la fermeture : 30/06/2020
Fermeture de l'établissement - 33441388700012
- Date d'effet de la fermeture : 01/01/2011
Date de fin de la personne morale
31/12/2049
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
26 RUE DU GRAND BIE 52200 LANGRES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELIN KARINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Langres
Nom, Prénom(s)
LAURENT JEAN-YVES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1955
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33441388700012
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Activité principale
Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Adresse
16 RUE GAMBETTA
52200 , LANGRES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33441388700020
Code APE
8219Z - Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Mise en commun de moyens utiles à l'exercice de la profession de docteur en médecine
Adresse
26 RUE 26 rue du Grand Bié
52200 , Langres - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
388
Date d'ajout
03/02/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/06/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Dissolution à compter du 30/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/06/2020, liquidateur : DELIN Karine, siège de la liquidation : 11 Place Jeanne Mance 52200 Langres, parution de la publicité légale : Avenir Agricole et rural Hte Marne en date du 22/01/2021
Numéro d'observation
253
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Cessation totale d'activité à compter du 30/06/2020 sans disparition de la personne morale
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).