Entreprise : ART CULTURE SCIENCE CONSEIL - SIREN 334 384 039
Identité
(Entreprise radiée le 23/03/2023)
Dénomination
ART CULTURE SCIENCE CONSEIL
SIREN (siège)
334 384 039
Date d'immatriculation au RNE
20/01/1986
Date de fin de la personne morale
19/01/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
10 RUE MESNIL 75116 PARIS 16 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Salis SALVADOR
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1949
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 29/12/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/01/1986
Siret
33438403900015
Nom commercial
ART CULTURE SCIENCES CONSEIL
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Relation publique et assistance.
Adresse
10 RUE 10 rue Mesnil
75016 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/01/2000
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/1996
Siret
33438403900023
Code APE
748J
Adresse
19 AV PRESIDENT WILSON
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1986B0066430
Date d'ajout
23/03/2023
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-12-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1986B0066423
Date d'ajout
10/03/2023
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-12-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Les Echos DU : 03-02-2023, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
41499
Date d'ajout
12/08/2005
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 30/10/2003
Numéro d'observation
52576
Date d'ajout
01/01/2002
Description
CONVERSION DU CAPITAL SOCIAL EN EUROS EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN APPLICATION DU DECRET N°2001-474 DU 30 MAI 2001
Numéro d'observation
1986B006643
Date d'ajout
12/05/1989
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 06-10-1988
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).