Entreprise : VESTALE PRODUCTION - SIREN 334 334 711
Identité
Dénomination
VESTALE PRODUCTION
SIREN (siège)
334 334 711
Date d'immatriculation au RNE
16/12/1985
Début d’activité
16/12/1985
Date de fin de la personne morale
07/01/2085
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
VOIR ARTICLE "OBJET" DES STATUTS
Code APE
2612Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées
Code APRM
2732ZZ - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électrique
Capital social
400000 EUR
Adresse du siège
RUE LES SORETTES 28210 NOGENT-LE-ROI FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I.
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOQUILLON DANIEL , ROGER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1957
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
16/12/1985
Siret
33433471100028
Code APE
2612Z - Fabrication de cartes électroniques assemblées
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
ETUDE, FABRICATION, REALISATION ET COMMERCIALISATION DE MATERIEL ELECTRONIQUE.
Adresse
LES SORETTES
28210 , NOGENT-LE-ROI - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Z.I.
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
16/12/1985
Siret
33433471100010
Nom commercial
VESTALE PRODUCTION
Origine du fonds
Création
Activité principale
ETUDE, FAB, REALI. MATERIEL ELECTRONIQUE
Autres Activités
ETUDE, FAB, REALI. MATERIEL ELECTRONIQUE
Code APRM
2732ZZ - Fabrication d'autres fils et câbles électroniques ou électrique
Adresse
RUE DU GRENIER A SEL
28210 , NOGENT LE ROI
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Dreux ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce de Chartres. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe de Chartres décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1446
Date d'ajout
16/09/2005
Description
L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 30 JUIN 2005, A DECIDE DE TRANSFORMER LA SOCIETE EN SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE, A COMPTER DU MEME JOUR. * Ancienne mention : SOCIETE ANONYME. * Nouvelle mention : SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE. - ADMINISTRATION ET DIRECTION GENERALE : * Ancienne mention : . PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL : MONSIEUR DANIEL BOQUILLON ; . ADMINISTRATEURS : MESSIEURS JEAN LUC MAGNIN & THIERRY JOULIN ; * Nouvelle mention : . PRESIDENT : MONSIEUR DANIEL BOQUILLON. . COMMISSAIRES AUX COMPTES : * Ancienne mention : . TITULAIRE : SCP THEVRET-GUILLAUMIN-POPOT-PEDROT-FRAMBOURT-MARSALY. . SUPPLEANT : MONSIEUR JACKY PARROD. * Nouvelle mention : . TITULAIRE : S.C.P. DE COMMISSAIRES AUX COMPTES PEDROT-FRAMBOURT-MARSALY(ANCIENNEMENT SCP THEVERT-GUILLAUMIN-POPOT-PEDROT-FRAMBOURT-MARSALY) ; . SUPPLEANT : MONSIEUR DOMINIQUE FRAMBOURT. Date d'effet : 30/06/2005
Numéro d'observation
1375
Date d'ajout
30/09/2004
Description
L'AGE DU 30 JUIN 2004 A DECIDE D'AUGMENTER LE CAPITAL, INITIALEMENT FIXE A 180.000 EUROS, D'UNE SOMME DE 220.000 EUROS, POUR LE PORTER AINSI A 400.000 EUROS. * Ancienne mention : 180.000 EUROS. * Nouvelle mention : 400.000 EUROS. . . . . . CETTE MEME ASSEMBLEE A DECIDE DE METTRE LES STATUTS EN HARMONIE AVEC LES DISPOSITIONS DE LA LOI Nø2001-420 DU 15 MAI 2001. . . . . . AUX TERMES D'UNE DELIBERATION, EN DATE DU 30 JUIN 2004, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A DECIDE QUE LA DIRECTION GENERALE DE LA SOCIETE RESTERAIT ASSUREE PAR LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL, MONSIEUR DANIEL BOQUILLON. Date d'effet : 30/06/2004
Numéro d'observation
1501
Date d'ajout
31/12/2001
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE SUIVANT DELIBERATION EN DATE DU 29/06/2001, L'AGO A : - PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MR JEAN BASSINET DE SES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR A COMPTER DU 09/05/2001. L'ASSEMBLEE GENERALE DECIDE DE NE PAS POURVOIR A SON REMPLACEMENT. Date d'effet : 09/05/2001
Numéro d'observation
1502
Date d'ajout
31/12/2001
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE SUIVANT DELIBERATION EN DATE DU 30/06/1998, L'AGO A : - PRIS ACTE DE LA DEMISSION DE MR JEAN-LUC POPO DE SES FONCTIONS DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE A COMPTER DU 30/06/1998. - DECIDE DE NOMMER EN REMPLACEMENT DE CE DERNIER, LA SCP THEVRET- GUILLAUMIN-POPOT- PEDROT-FRAMBOURT-MARSALY. Date d'effet : 30/06/1998
Numéro d'observation
1420
Date d'ajout
09/08/2000
Description
L'AGE EN DATE DU 30/06/2000 A CONSTATE QU'APRES AFFECTATION DU BENEFICE DEGAGE AU 31 DECEMBRE 1999, LES CAPITAUX PROPRES ETAIENT REDEVENUS SUPERIEURS A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL
Numéro d'observation
1420
Date d'ajout
09/08/2000
Description
Modification autre MODIFICATION CLASSIQUE L'AGE EN DATE DU 30/06/00 A DECIDE : - D'AUGMENTER LE CAPITAL DE 916.722,60 FRANCS POUR LE PORTER DE 264.000 FRANCS A 1.180.722,60 FRANCS. - QUE LE CAPITAL SOCIAL SERA DORENAVANT EXPRIME EN EUROS SOIT : 180 000 EUROS. Date d'effet : 30/06/2000
Numéro d'observation
1063
Date d'ajout
19/06/1997
Description
SUIVANT PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS EN DATE DU 3 JANVIER 1997, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION A CONSTATE LA FIN DES FONCTIONS D'ADMINISTRATEUR DE MONSIEUR GEORGES BERNARDIN A COMPTER DU 31 DECEMBRE 1996.
Numéro d'observation
1394
Date d'ajout
08/11/1996
Description
* SUIVANT PROCES VERBAL EN DATE DU 05/09/1996, L'ASSEMBLEE GENERALE A DECIDE DE NOMMER A COMPTER DE CETTE MEME DATE, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR DE LA SOCIETE : - MONSIEUR DANIEL BOQUILLON - MONSIEUR THIERRY JOULIN - MONSIEUR JEAN-LUC MAGNIN ET CE, EN REMPLACEMENT DE MADAME COLETTE BERNARDIN ET MONSIEUR MARC BERNARDIN. ** SUIVANT PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION EN DATE DU 05/09/1996, MONSIEUR DANIEL BOQUILLON A ETE NOMME EN QUALITE DE PRESIDENT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION A COMPTER DU 05 SEPTEMBRE 1996, EN REMPLACEMENT DE MADAME COLETTE BERNARDIN.
Numéro d'observation
1021
Date d'ajout
19/06/1995
Description
SUITE A L'AGO DU 17/02/95, IL A ETE DECIDE DU : *** CHANGEMENT D'ADMINISTRATEUR A SAVOIR *** - ANCIEN ADMINISTRATEUR : MONSIEUR PIERRE VANDERHAGHEN - NOUVEL ADMINISTRATEUR : MR JEAN BASSINET ***DE LA NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR*** - MR GEORGES BERNARDIN
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).