Entreprise : SCEA ATSINA - SIREN 334 313 525
Identité
Dénomination
SCEA ATSINA
SIREN (siège)
334 313 525
Date d'immatriculation au RNE
05/03/1986
Date de fin de la personne morale
04/03/2085
Forme juridique
SCEA, Société civile d'exploitation agricole
Qualité
Actif agricole
Capital social
76376.96 EUR
Adresse du siège
KERLIGAVAN 29190 GOUEZEC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SALAUN BERNARD
Qualité
Gérant
Mention de la qualité
Actif agricole
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
GOUEZEC
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/07/2023
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
30/06/1985
Siret
33431352500019
Code APE
0146Z - Élevage de porcins
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Exploitation agricole et toutes activités connexes et similaires
Adresse
KERLIGAVAN
29190 , GOUEZEC - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7886
Date d'ajout
13/07/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
3504
Date d'ajout
12/06/2014
Description
Par jugement en date du 10 juin 2014 le Tribunal de Grande Instance de Quimper a prononcé la résolution du plan de redressement homologué le 04.07.2006 et prononcé la liquidation de la SCEA Atsina, Mme Patricia Salaun et Mr Bernard Salaun, fixé au 06 mars 2014 la date de cessation des paiements, ordonné la poursuite de l'activité jusqu'au 31.12.2014, désigné Mme Stéphanie Le Bouffos en qualité de juge commissaire titulaire et Mme Mélanie Géhin en qualité de juge commissaire suppléant et désigné Me Elléouet demeurant 9 rue Neptune 29200 Brest en qualité de liquidateur. (Notification du greffe du TGI Quimper en date du 10.06.2014)
Numéro d'observation
6184
Date d'ajout
30/12/1999
Description
TRANSFORMATION DU G.A.E.C. EN S.C.E.A. RETRAIT D'UN(E) ASSOCIE(E) COGERANT(E) : CHAUSSEC (ANNE MARIE) REDUCTION DU CAPITAL RAMENE DE 800 000 FRS A 500 000 FRS PROROGATION DE DUREE : 25 ANS - NOUVELLE : 99 ANS AUGMENTATION DU CAPITAL PORTE DE 500 000 FRS A 501 000 FRS CHANGEMENT DE DENOMINATION : ANCIENNE : G.A.E.C. SALAUN NOUVELLE : S.C.E.A. ATSINA GERANT : SALAUN (BERNARD) Date d'effet : 01/10/1999
Numéro d'observation
5733
Date d'ajout
02/12/1997
Description
Retrait d'associé(s) SALAUN JEAN (PV AGE DU 15/11/97) - A COMPTER DU 30/11/97
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 501 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 76 376.96 EUR *
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).