Entreprise : CUMA DE GAVAUDUN - SIREN 334 269 529
Identité
Dénomination
CUMA DE GAVAUDUN
Sigle
CUMA DE GAVAUDUN " LES ROCS "
SIREN (siège)
334 269 529
Date d'immatriculation au RNE
09/01/1986
Début d’activité
19/11/1985
Date de fin de la personne morale
08/01/2085
Forme juridique
CUMA, Coopérative d'utilisation de matériel agricole en commun
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Capital minimum
24279 EUR
Adresse du siège
Mairie 47150 GAVAUDUN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CABANES JEAN-GUY
Qualité
Vice-Président
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1966
Commune de résidence
Salles
Nom, Prénom(s)
DELCOUSTAL JEAN-FRANCOIS
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1964
Commune de résidence
Blanquefort-sur-Briolance
Nom, Prénom(s)
FORT ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1964
Commune de résidence
Salles
Nom, Prénom(s)
PAVARD PASCAL , FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1973
Commune de résidence
Montagnac sur Lede
Nom, Prénom(s)
RODE BENJAMIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1996
Commune de résidence
Blanquefort-sur-Briolance
Dénomination
EARL DE LAZAYGUES
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Montagnac sur Lede
Dénomination
EARL LA GARENNE
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Monflanquin
Dénomination
EARL DE SARRAUD
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Salles
Dénomination
GAEC DE TARTICOU
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Salles
Dénomination
EARL DELCOUSTAL
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
Blanquefort-sur-Briolance
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
19/11/1985
Siret
33426952900015
Code APE
0161Z - Activités de soutien aux cultures
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Activités de soutien aux cultures
Adresse
Mairie
47150 , GAVAUDUN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
MAIRIE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Villeneuve sur Lot ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Agen. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Agen décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
664
Date d'ajout
05/05/2008
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 10/04/2008 : Partant : OLLIVIER Eric, VICE-PRÉSIDENT Partant : BROUL Jean-Guy, MEMBRE Partant : RAUZET Etienne, PRÉSIDENT Nouveau : PAVARD Pascal Frédéric, PRÉSIDENT Nouveau : CABANNES Jean-Guy, VICE-PRÉSIDENT Nouveau : DELPEYROU Jean-Baptiste, MEMBRE
Numéro d'observation
447
Date d'ajout
26/03/2002
Description
Par assemblée générale extraordinaire en date du 28.12.01, il a été décidé: - La conversion du capital social en euro pour le porter de 159 259,80 F à 24 279 euros - la nomination de Monsieur Eric Ollivier en qualité de vice président en remplacement de Monsieur Jean Dupré - la nomination de Monsieur Alain Fort en qualité de secrétaire en Rempla- cément de Monsieur Remy Bonatre - la nomination de Monsieur Christian Teyssedou en qualité de trésorier en remplacement de Monsieur Michel Palazy qui devient membre Date d'effet : 28/12/2001
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).