Entreprise : SA QUIMPER AMEUBLEMENT - SIREN 334 256 294
Identité
Dénomination
SA QUIMPER AMEUBLEMENT
SIREN (siège)
334 256 294
Date d'immatriculation au RNE
17/01/1986
Début d’activité
30/11/1993
Date de fin de la personne morale
16/01/2085
Date de clôture
28/02
Nature de l'entreprise
Libérale règlementée
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activité principale
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Code APE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Capital social
228673.53 EUR
Adresse du siège
8 RUE CHANOINE MOREAU 29000 QUIMPER FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BEE CLAUDE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1926
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
FAUCON ROPARZ
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
29110 CONCARNEAU
Nom, Prénom(s)
GRAGNIC MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1948
Commune de résidence
29130 QUIMPERLE
Dénomination
CIGEST ARMOR CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
LORIENT
Dénomination
SA CONCARNEAU TISSUS
Qualité
Administrateur
Commune de résidence
QUIMPER
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
30/11/1993
Siret
33425629400052
Code APE
4751Z - Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Commerce de détail de textiles en magasin spécialisé
Adresse
8 RUE CHANOINE MOREAU
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/12/1994
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
07/05/1992
Siret
33425629400045
Code APE
524A
Adresse
3 BD PRESIDENT ALLENDE
29000 , QUIMPER - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
948
Date d'ajout
03/03/1994
Description
Changement de représentant permanent CONCARNEAU TISSUS S.A., SOCIETE ADMINISTRATEUR : ANCIEN : FAUCON NEE BEE CHRISTINE NOUVEAU : LE SQUER NEE FAUCON ELISABETH (PV C.A. DU 30/11/93) - DATE DEPOT : 03/03/94 PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 05/02/94 A COMPTER DU 30/11/93
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5930
Date d'ajout
11/12/1992
Description
CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES TITULAIRE : ANCIEN : GRAGNIC MICHEL NOUVEAU : STE CIGEST ARMOR CONSEILS CHANGEMENT DE COMMISSAIRE AUX COMPTES SUPPLEANT : ANCIEN : PICAVET CLAUDE NOUVEAU : GRAGNIC MICHEL (PV A.G.O. DU 31/08/92) DATE DEPOT : 11/12/92 - PUBLICITE : LE PROGRES DE CORNOUAILLE DU 10/10/92 A COMPTER DU 31/08/92
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SIMPLIFIE (JGT DU TC DE QPER EN DATE DU 31.07.92) LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 500 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 228 673.53 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).