Entreprise : GROUPE VINCENT - SIREN 334 238 680
Identité
Dénomination
GROUPE VINCENT
SIREN (siège)
334 238 680
Date d'immatriculation au RNE
11/02/1988
Date de fin de la personne morale
10/02/2038
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3048.98 EUR
Adresse du siège
24 RUE DIEU LUMIERE 51100 REIMS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLANTARD FABRICE , DANIEL , LOUIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
GRENOBLE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/10/1991
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/02/1984
Siret
33423868000022
Enseigne
GD
Code APE
8206
Origine du fonds
Autre
Activité principale
création et exploitation d'un fonds d'auto-ecole, prestations de services, loca- tion de voitures particulières, véhicules auto- école courte et longue durée, location placés de projection educative.
Adresse
24 RUE DIEU LUMIERE
51100 , REIMS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
42
Date d'ajout
02/01/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 02/01/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10013
Date d'ajout
29/09/2019
Description
Cessation complète d'activité - Art. R123-125 à compter du 29/09/2019
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
11/02/1988
Description
(Divers) Historique : TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL DE GRENOBLE A REIMS, A COMPTER DU 26/05/1986.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
CONVERSION D'OFFICE DU CAPITAL EN EUROS Conversion du capital social en EUROS effectuée d'office par le Greffier du Tribunal de Commerce en application du décret no 2001-474 du 30/05/2001
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
MODIFICATION D'OFFICE DU 6 FEVRIER 1989 : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS PRONONCANT LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE. CESSATION DES PAIEMENTS FIXEE AU 05 JUILLET 1988. JUGE-COMMISSAIRE : M. MAUDUIT. REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME DARGENT, 8, RUE CAQUE A REIMS. MODIFICATION D'OFFICE EN DATE DU 29 DECEMBRE 1989 : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE REIMS EN DATE DU 24 OCTOBRE 1989 PRONONCANT LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE LA SARL GROUPE VINCENT. JUGE-COMMISSAIRE : M. MAUDUIT. JUGE-COMMISSAIRE SUPPLEANT : M. BECCUE. MANDATAIRE LIQUIDA- TEUR : ME DARGENT DEMEURANT A REIMS 8 RUE CAQUE. MODIFICATION D'OFFICE DU 28.11.90. No CHRONO : PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS DU 23.10.90 ; PRONONCE L'EXTENSION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE ; PRONONCE LA CONFUSION DES MASSES TANT ACTIVES QUE PASSIVES ; FIXE PROVI- SOIREMENT LA DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS AU 05.07.88 ; NOMME MR MAUDUIT EN QUALITE DE JUGE-COMMISSAIRE ; MR BECCUE EN QUALITE DE JUGE- COMMISSAIRE SUPPLEANT ET ME DARGENT EN QUALITE DE MANDATAIRE LIQUIDA- TEUR . RADIATION D'OFFICE DU 29.10.91. No CHRONO : PAR JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE REIMS DU 01.10.91 ; PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DES OPERATIONS DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).