Entreprise : MAISONS DE L YEVRE - SIREN 334 236 304
Identité
(Entreprise radiée le 13/04/2022)
Dénomination
MAISONS DE L YEVRE
SIREN (siège)
334 236 304
Date d'immatriculation au RNE
18/02/1986
Fermeture de l'établissement - 33423630400013
- Date d'effet de la fermeture : 09/12/1988
Date de fin de la personne morale
17/02/2036
Date de clôture
30/09
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
7622.45 EUR
Adresse du siège
123 SEN DE BARMONT 18500 MEHUN-SUR-YEVRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DELORME PATRICK , PIERRE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
MEHUN SUR YEVRE
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/1988
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/12/1985
Siret
33423630400013
Code APE
5550
Origine du fonds
Création
Activité principale
TOUT CE QUI SE RAPPORTE A L'ACTIVITE DU BATIMENT, TOUS CORPS D'ETAT ET NOTAMMENT LA CONSTRUCTION, LA RENOVATION, L'ISOLATION DE TOUS PAVILLONS OU BATIMENTS QUELS QU'ILS SOIENT DE MEME QUE LA VENTE DE CES PAVILLONS OU BATIMENTS, ET CE, SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT
Adresse
123 SEN 123 SENTES DE BARMONT
18500 , MEHUN SUR YEVRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
3184
Date d'ajout
13/04/2022
Description
Radiation d'office du RCS Bourges le 13/04/2022 avec effet au 13/04/2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6248
Date d'ajout
20/08/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
4226
Date d'ajout
30/12/1991
Description
SUIVANT JUGEMENT EN DATE DU 31 MAI 1991 LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOURGES A PRONONCE LA CLOTURE POUR INSUFFISANCE D'ACTIF DE LA SOCIETE
Numéro d'observation
510
Date d'ajout
10/02/1989
Description
MENTION D'OFFICE 510 du 10 FEVRIER 1989 : Suivant Jugement rend u sur dépôt de bilan, en date du 9 DECEMBRE 1988, Le Tribunal a prononcé : 1ø) LE REDRESSEMENT JUDICIAIRE ; 2ø) LA LIQUIDATION J UDICIAIRE de la sté. A fixé provisoirement au 1ER DECEMBRE 1988 la date de cessation des paiements. A nommé Me LEDEUR, 10 Rue du Président Pompidou à BOURGES en qualité de LIQUIDATEUR
Numéro d'observation
3003
Date d'ajout
02/11/1988
Description
MODIFICATION 3003 du 2 NOVEMBRE 1988 : A.G.E. du 30 JUIN 1988 : . -Non dissolution anticipée de la société nonobstant une perte supérieure à la moitié du capital social. DEPOT CCI 11 AOUT 1988 . DEPOT GREFFE 12 SEPTEMBRE 1988. COURRIER FRANCAIS 6 AOUT 1988
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 50 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 7 622.45 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).