Entreprise : GIE 3 SEMAINES - SIREN 334 201 936
Identité
(Entreprise radiée le 20/12/2018)
Dénomination
GIE 3 SEMAINES
Sigle
GIE 3 S
SIREN (siège)
334 201 936
Date d'immatriculation au RNE
17/12/1985
Fermeture de l'établissement - 33420193600013
- Date d'effet de la fermeture : 09/11/1993
Date de fin de la personne morale
16/12/2045
Forme juridique
GIE, Groupement d'intérêt économique
Capital social
1372.04 EUR
Adresse du siège
13 RTE DE MAIXE 54370 EINVILLE-AU-JARD FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MELINE ANDRE , JOSEPH , ALFRED
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1929
Commune de résidence
REHAINCOURT
Nom, Prénom(s)
NOUE HENRI , CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1948
Commune de résidence
SAIZERAIS
Nom, Prénom(s)
COLLARD JEAN-MARIE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1956
Commune de résidence
MANONVILLER
Nom, Prénom(s)
PIERNOT ARMELLE , MARIE-CLAIRE
Nom d'usage
BERNARD
Qualité
Contrôleur de gestion
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1959
Commune de résidence
FAULX
Nom, Prénom(s)
LESDALONS ROLAND , LOUIS , JOSEPH
Qualité
Contrôleur des comptes
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1938
Commune de résidence
BURES
Nom, Prénom(s)
MICHEL PIERRE , ELYSEE , CHARLES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1931
Commune de résidence
REMONCOURT
Nom, Prénom(s)
ARNOLD DENIS , GEORGES
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1942
Commune de résidence
HENNECOURT
Nom, Prénom(s)
GARNIER MICHEL , JEAN-CLAUDE
Qualité
Membre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1955
Commune de résidence
NEUFMAISONS
Nom, Prénom(s)
PETIT IRENEE , JOSEPH , JEAN-PAUL
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1952
Commune de résidence
MONT LES LAMARCHES
Dénomination
GAEC DU CHATEAU
Qualité
Membre
Commune de résidence
MONT LES LAMARCHES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/11/1993
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
13/11/1985
Siret
33420193600013
Code APE
748K
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Constituer entre ses membres un organisme destine a faciliter a ces derniers l'achat et la vente de porcelets de 3 semaines d'age, de prendre des participations dans toutes SICA ou autres societes
Adresse
13 RTE
54370 , EINVILLE-AU-JARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12545
Date d'ajout
20/12/2018
Description
Radiation du RCS le 20/12/2018 avec effet au 18/12/2018 Mention d'office : radiation pure et simple (art R 123-131 du code de commerce)
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
940995
Date d'ajout
14/02/1994
Description
DIssolution anticipee de la Societe a compter du 9 NOVEMBRE 1993 - Liquidateur : MELINE Fabien Georges Rene ne le 17 MARS 1962 a REHAINCOURT (Vosges) - Francais demeurant a REHAINCOURT (Vosges)
Numéro d'observation
940994
Date d'ajout
14/02/1994
Description
Suppression du fonds Principal a EINVILLE - 13, route de Maixe a compter du 31 DECEMBRE 1992
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).