Entreprise : SOC KITOUEST - SIREN 334 139 862
Identité
Dénomination
SOC KITOUEST
SIREN (siège)
334 139 862
Date d'immatriculation au RNE
10/12/1985
Date de fin de la personne morale
09/12/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Capital social
38112.25 EUR
Adresse du siège
13 AV BOLLEE 72000 LE MANS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BRIERE FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1951
Commune de résidence
LUYNES
Nom, Prénom(s)
DEPREUX JEAN , PIERRE
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1951
Commune de résidence
CARQUEFOU
Nom, Prénom(s)
GRONIER PIERRE , HENRI
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1946
Commune de résidence
CAEN
Nom, Prénom(s)
LORNE ISABELLE
Nom d'usage
CHAMBOURDON
Qualité
Président du conseil d’administration
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1947
Commune de résidence
LE LION D'ANGERS
Nom, Prénom(s)
ROUXEL ETIENNE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1947
Commune de résidence
LUYNES
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/03/1989
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/11/1985
Siret
33413986200018
Enseigne
KITOUEST
Code APE
5550
Origine du fonds
Création
Activité principale
CONSTRUCTION, VENTE ET LA LIVRAISON AU PUBLIC DE PAVILLONS INDIVIDUELS. LA COMMERCIALISATION DE TOUS TERRAINS. LA PROMOTION IMMOBILIERE, L'ACQUISITION DE TOUTE MARQUE, KNOW-HOW, FRANCHISE, PROCEDE DE FABRICATION.
Adresse
13 AV BOLLEE
72000 , LE MANS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2309
Date d'ajout
12/05/2000
Description
PAR JUGEMENT EN DATE DU 3 MAI 2000, LE TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGERS A PRONONCE LA CLOTURE PAR INSUFFISANCE D'ACTIF. Date d'effet : 03/05/2000
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2307
Date d'ajout
17/05/1989
Description
Cessation d'activité A COMPTER DU 01/03/89
Numéro d'observation
1264
Date d'ajout
08/03/1989
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) SIMPLIFIE DE LA SOCIETE KITOUEST JUGE COMMISSAIRE : MR LE BOMIN REPRESENTANT DES CREANCIERS : ME BACH - 54, RUE CHEVRE A ANGERS 49 ADMINISTRATEUR : ME MARTIN - 24, RUE CHEVREUL A ANGERS DATE DE CESSATION DES PAIEMENTS : 15.02.89 A COMPTER DU 22/02/89
Numéro d'observation
1265
Date d'ajout
08/03/1989
Description
Jugement déclaratif (RJ ou LJ) (L'EXTENSION) DE LA SA CHAMBOURDON A LA SA KITOUEST LIQUIDATEUR : ME BACH - 54, RUE CHEVRE A ANGERS A COMPTER DU 01/03/89
Numéro d'observation
901
Date d'ajout
29/02/1988
Description
Capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social A COMPTER DU 20/06/87
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LA CONVERSION DU MONTANT DU CAPITAL DES FRANCS EN EUROS A ETE EFFECTUEE D'OFFICE PAR LE GREFFE EN APPLICATION DU DECRET No 2001-474 DU 30 MAI 2001 : ANCIEN MONTANT : 250 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 38 112.25 EUR
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).