Entreprise : REALISATION OUTILLAGE MECANIQUE - SIREN 334 119 781
Identité
Dénomination
REALISATION OUTILLAGE MECANIQUE
Sigle
R.O.M.
SIREN (siège)
334 119 781
Date d'immatriculation au RNE
11/12/1985
Date de fin de la personne morale
10/12/2035
Date de clôture
31/12
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150000 EUR
Adresse du siège
3 AV D ORCHA 69120 VAULX-EN-VELIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEGALAT ROBERT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Gleizé
Nom, Prénom(s)
CONSTANT JEAN-PIERRE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
CONSTANT MICHEL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 18/05/2004
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/01/1986
Siret
33411978100048
Code APE
285D
Origine du fonds
Autre
Activité principale
Mecanique generale
Adresse
3 AV 3 Avenue d'Orcha
69120 , Vaulx-en-Velin - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 25/12/1993
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/05/1989
Siret
33411978100030
Code APE
285D
Adresse
63 T RUE DU HUIT MAI 1945
69100 , VILLEURBANNE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F15/003951
Date d'ajout
27/01/2015
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2015 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur SUIFFET Franck en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F13/043072
Date d'ajout
27/11/2013
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/11/2013 désignant en qualité de Juge commissaire : Monsieur FLEUR Bernard en remplacement du juge commissaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F12/003950
Date d'ajout
24/01/2012
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/01/2012 constatant que Maître Bruno WALCZAK exerce désormais ses fonctions, avec effet au 1er janvier 2012, au sein de la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires et désignant la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires Judiciaires, représentée par Maître Bruno WALCZAK, dans le cadre du présent dossier..
Numéro d'observation
F11/039522
Date d'ajout
07/11/2011
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 07/11/2011 désignant en qualité de Juge commissaire suppléant : Monsieur Jean-Paul POULAIN en remplacement du juge commissaire suppléant précédemment désigné.
Numéro d'observation
F04/016083
Date d'ajout
19/05/2004
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON en date du 18/05/2004 de Liquidation Judiciaire Immédiate - Représentant des créanciers-liquidateur : Maître WALCZAK 53 rue Vauban 69456 LYON CEDEX 06 - Juge Commissaire : Monsieur PEYRAMAURE - Juge Commissaire Suppléant : Monsieur GULLON - Date de cessation des paiements : 15/04/2004
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
DM du 30/10/1987 - Transfert du siege social et ets principal du 85 rue Racine a 39 rue Arago (69100) VILLEURBANNE a compter du 05/10/87 DM du 23/10/1989 - Transfert du siège social et établissement principal du 39 rue Arago 69100 VILLEURBANNE au 63 ter rue du 8 mai 1945 69100 VILLEURBANNE à compter du 15/05/1989 DM du 28/01/1991 : - Fusion avec la société ETS GAUCHN ARTISANS MECANICIENS - S.A. dont le siège est 63ter, rue du 8 Mai 1945 69100 VILLEURBANNE - RCS LYON B 779 754 415 par absorption de la société "ETS GAUCHON ARTISANS MECANICIENS" par la société R.O.M. à/c du 30/06/1990 DM du 17/03/93 : Transfert du siège social et de l'établissement princi- pal du 63 ter due du 8 Mai 1945 69100 VILLEURBANNE au 3 avenue d'Orcha 69120 VAULX EN VELIN à compter du 01/01/1993 DM du 27/04/1995 : Fusion absorption de la société BERTHIER COTE S.A. - Siège social : 3 avenue d'Orcha - 69120 VAULX EN VELIN - RCS LYON B 965 504 335 par la société ROM BERTHIER (anciennement REALISATION OUTILLAGE MECANIQUE) S.A. - siège social : 3 avenue d'Orcha - 69120 VAULX EN VELIN - RCS LYON B 334 119 781 à compter du 23/01/1995
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).