Entreprise : SCI M.S. - SIREN 334 088 580
Identité
(Entreprise radiée le 26/12/2019)
Dénomination
SCI M.S.
Sigle
SCI M.S.
SIREN (siège)
334 088 580
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2000
Fermeture de l'établissement - 33408858000017
- Date d'effet de la fermeture : 28/11/2019
Date de fin de la personne morale
31/12/2083
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
152.45 EUR
Adresse du siège
19 RUE DE LA PLANCHETTE 61100 FLERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MARTIN BERNARD
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1951
Commune de résidence
Jullouville
Nom, Prénom(s)
SOBEL AGNES
Nom d'usage
MARTIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Jullouville
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/11/1985
Siret
33408858000017
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition d'une propriété située à Flers 19 rue de la Planchette et exploitation de cette propriété.
Adresse
19 RUE 19 rue de la Planchette
61100 , Flers - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6545
Date d'ajout
26/12/2019
Description
Radiation du RCS le 26/12/2019 avec effet au 28/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
6544
Date d'ajout
26/12/2019
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 28/11/2019 Liquidateur : MARTIN Bernard Le siège de la liquidation est fixé à : 19 rue de la Planchette 61100 Flers Journal d'annonces légales : Le Réveil Normand en date du 18/12/2019 Fermeture de l'établissement principal situé 19 rue de la Planchette 61100 Flers à compter du 28/11/2019
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
01/01/2009
Description
En application du décret n° 2008-146 en date du 15 février 2008, modifiant le siège et le ressort des tribunaux de commerce, l'ensemble des dossiers inscrits au registre du commerce et des sociétés du greffe du tribunal de commerce de Condé sur Noireau ainsi que les dossiers d'inscriptions de sûretés et privilèges ont été transférés au greffe du tribunal de commerce d'Alençon. Cette modification prend effet au 1er janvier 2009. Le greffe d'Alençon décline toute responsabilité sur toute mention ou inscription erronée ou omise par le fait du greffe précédemment compétent.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS A ETE RATTACHE AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CONDE SUR NOIREAU PAR LE DECRET No 99-659 DU 30 JUILLET 1999 AVEC EFFET AU 1er JANVIER 2000. La conversion du montant du capital des Francs en Euros a été effectuée d'office par le Greffe en applicationdu décrêt N° 2001-474 du 30 mai 2001 : ANCIEN MONTANT : 1 000.00 FRF NOUVEAU MONTANT : 152.45 EUR.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).